EL SABROSO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valdecanillas, 35
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EL SABROSO SL
CIF B79988887
Capital Social 196000.0 Euros
Actividad Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas
VINCULACIONES DE EL SABROSO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL SABROSO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Atienza Olivares Maria Angeles | Apoderado Mancomunado | 17/05/2013 | 07/09/2020 |
Gregorio Domingo Eva | Apoderado | 19/03/2011 | 07/09/2020 |
Herranz Boix Andres | Apoderado | 07/09/2020 | |
Herranz Boix Maria | Apoderado | 09/10/2014 | 07/09/2020 |
Herranz Boix Maria Nieves | Administrador Unico | 07/09/2020 | |
Herranz Boix Maria Nieves | Apoderado | 07/09/2020 | |
Hoyos Guerrero Valentin | Apoderado Mancomunado | 17/05/2013 | 07/09/2020 |
Moreno Jimenez Julio | Apoderado Mancomunado | 17/05/2013 | 07/09/2020 |
Carles Marti Guzman | Apoderado | 11/05/2015 | |
Laguarta Baig Jesus | Apoderado | 11/05/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EL SABROSO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8274 , F 221, S 8, H M 12038, I/A 27 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8274 , F 221, S 8, H M 12038, I/A 27 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8274 , F 221, S 8, H M 12038, I/A 27 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8274 , F 221, S 8, H M 12038, I/A 27 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
Capital Anterior: | 245.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 49.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 196.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 20,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8274 , F 221, S 8, H M 12038, I/A 26 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-28
- C/ VALDECANILLAS 35 BAJO D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8274 , F 220, S 8, H M 12038, I/A 25 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
- El arrendamiento de inmuebles o fincas urbanas de forma directa o indirecta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8274 , F 220, S 8, H M 12038, I/A 25 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Capital Anterior: | 294.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 49.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 245.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8274 , F 220, S 8, H M 12038, I/A 25 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Capital Anterior: | 343.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 49.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 294.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 14,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8274 , F 220, S 8, H M 12038, I/A 24 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-28
Capital Anterior: | 378.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 35.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 343.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 9,26 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8274 , F 219, S 8, H M 12038, I/A 23 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28