HERRANZ BOIX ANDRES
Informe ejecutivo de HERRANZ BOIX ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERRANZ BOIX ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADMINISTRACIONES HERRANZ SL | Apoderado | 15/11/2019 | |
JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION | Apoderado | 30/05/2013 | |
NEVERLAND ARRENDAMIENTOS AHB SL | Socio Unico | 02/06/2010 | |
NEVERLAND ARRENDAMIENTOS AHB SL | Administrador Unico | 02/06/2010 |
VINCULACIONES DE HERRANZ BOIX ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRANZ BOIX ANDRES
Empresa: EL SABROSO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Gregorio Domingo Eva
- Herranz Boix Andres
- Herranz Boix Andres
- Herranz Boix Maria
- Herranz Boix Maria Nieves
- Herranz Boix Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8274 , F 221, S 8, H M 12038, I/A 27 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
Empresa: ADMINISTRACIONES HERRANZ SL
Apoderado
- Atienza Olivares Maria Angeles
- Herranz Boix Andres
- Herranz Boix Maria
- Herranz Boix Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32397 , F 210, S 8, H M 237559, I/A 34 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-28
Empresa: ADMINISTRACIONES HERRANZ SL
Apoderado
- Herranz Boix Andres
- Herranz Boix Maria
- Herranz Boix Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32397 , F 208, S 8, H M 237559, I/A 33 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-28
Apoderado
- Atienza Olivares Maria Angeles
- Herranz Boix Andres
- Herranz Boix Maria
- Herranz Boix Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18113 , F 206, S 8, H M 80714, I/A 38 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-28
Apoderado
- Herranz Boix Andres
- Herranz Boix Maria
- Herranz Boix Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18113 , F 204, S 8, H M 80714, I/A 37 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-28
Apoderado
- Gil Rodriguez Miguel
- Herranz Boix Andres
- Villacañas Romero Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26194 , F 82, S 8, H M 53698, I/A 103 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-28
Apoderado Mancomunado
- Herranz Boix Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26194 , F 82, S 8, H M 53698, I/A 103 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-28
Empresa: NEVERLAND ARRENDAMIENTOS AHB SL
Administrador Unico
- Herranz Boix Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27799 , F 59, S 8, H M 500987, I/A 1 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-28
Empresa: NEVERLAND ARRENDAMIENTOS AHB SL
Socio Único
- Herranz Boix Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27799 , F 59, S 8, H M 500987, I/A 1 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-28
Información de HERRANZ BOIX ANDRES
Mostramos los datos de HERRANZ BOIX ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRANZ BOIX ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos