DISTRIBUCIONES AVICOLAS FRIGORIFICAS SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DISTRIBUCIONES AVICOLAS FRIGORIFICAS SA
CIF A28715027
Capital Social 962110.85 Euros
Actividad Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos
Fecha de Constitución 15/03/1989
Órgano Administración Administrador único
Auditor AVANTER AUDITORES SL
VINCULACIONES DE DISTRIBUCIONES AVICOLAS FRIGORIFICAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTRIBUCIONES AVICOLAS FRIGORIFICAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Atienza Olivares Maria Angeles | Apoderado | 15/11/2019 | 18/05/2021 |
AVANTER AUDITORES SL | Auditor | 03/12/2012 | 18/05/2021 |
Herranz Boix Andres | Apoderado | 15/11/2019 | 18/05/2021 |
Herranz Boix Maria | Apoderado | 15/11/2019 | 18/05/2021 |
Herranz Boix Maria Nieves | Apoderado | 15/11/2019 | 18/05/2021 |
Herranz Garcia Andres | Administrador Unico | 15/09/2010 | 18/05/2021 |
Herranz Garcia Andres | Liquidador | 18/05/2021 | 18/05/2021 |
Atienza Olivares Maria Angeles | Apoderado Mancomunado | 17/05/2013 | 15/11/2019 |
Gregorio Domingo Eva | Apoderado | 23/03/2011 | 15/11/2019 |
Herranz Boix Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/09/2014 | 15/11/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DISTRIBUCIONES AVICOLAS FRIGORIFICAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18113 , F 207, S 8, H M 80714, I/A 39 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18113 , F 207, S 8, H M 80714, I/A 39 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18113 , F 207, S 8, H M 80714, I/A 39 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18113 , F 207, S 8, H M 80714, I/A 39 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18113 , F 206, S 8, H M 80714, I/A 38 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18113 , F 206, S 8, H M 80714, I/A 38 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18113 , F 204, S 8, H M 80714, I/A 37 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18113 , F 204, S 8, H M 80714, I/A 37 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18113 , F 204, S 8, H M 80714, I/A 36 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18113 , F 204, S 8, H M 80714, I/A 35 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-215-28