ANDRES HERRANZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valdecanillas, 35
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANDRES HERRANZ SL
CIF B80864127
Capital Social 309243.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en establecimientos especializados
VINCULACIONES DE ANDRES HERRANZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANDRES HERRANZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Atienza Olivares Maria Angeles | Apoderado Mancomunado | 17/05/2013 | 14/02/2022 |
Gregorio Domingo Eva | Apoderado | 23/03/2011 | 14/02/2022 |
Herranz Boix Maria | Apoderado | 09/10/2014 | 14/02/2022 |
Herranz Boix Maria Nieves | Administrador Unico | 14/02/2022 | |
Herranz Boix Maria Nieves | Liquidador | 14/02/2022 | 14/02/2022 |
Hoyos Guerrero Valentin | Apoderado Mancomunado | 17/05/2013 | 14/02/2022 |
Moreno Jimenez Julio | Apoderado Mancomunado | 17/05/2013 | 14/02/2022 |
Carles Marti Guzman | Apoderado | 07/05/2015 | |
Moreno Jimenez Jose Luis | Apoderado | 15/04/2015 | 07/05/2015 |
ACTOS BORME DE ANDRES HERRANZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12768 , F 92, S 8, H M 127854, I/A 24 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12768 , F 92, S 8, H M 127854, I/A 24 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12768 , F 92, S 8, H M 127854, I/A 24 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12768 , F 92, S 8, H M 127854, I/A 24 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
- C/ VALDECANILLAS 35 - BAJO D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12768 , F 92, S 8, H M 127854, I/A 23 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
- El arrendamiento de inmuebles o fincas urbanas de forma directa o indirecta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12768 , F 92, S 8, H M 127854, I/A 23 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Capital Anterior: | 356.098,00 | Euros |
Disminución de capital | 46.855,00 | Euros |
Capital Actual: | 309.243,00 | Euros |
Porcentaje: | 13,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12768 , F 92, S 8, H M 127854, I/A 22 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12768 , F 91, S 8, H M 127854, I/A 21 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12768 , F 91, S 8, H M 127854, I/A 20 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12768 , F 90, S 8, H M 127854, I/A 19 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28