GUINEA YBARRA GONZALO
Informe ejecutivo de GUINEA YBARRA GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE GUINEA YBARRA GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GHI HORNOS INDUSTRIALES SL | Consejero | 06/03/2013 | |
GECERSA TECNOLOGIAS Y CERAMICAS AVANZADAS SA | Consejero | 13/08/2012 | |
INALGUI SA | Consejero | 28/07/2012 | |
GECSA CONDUCTORES Y CONEXIONES ESPECIALES SA | Presidente | 27/07/2012 | |
GECSA CONDUCTORES Y CONEXIONES ESPECIALES SA | Consejero | 27/07/2012 | |
INVERLINER SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA SA | Presidente | 29/11/2011 | |
INVERLINER SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA SA | Consejero | 29/11/2011 | |
BARANDIARAN SA | Consejero | 07/11/2011 | |
TERMOTRONICA SA | Consejero | 02/11/2011 | |
REGASA SA | Consejero | 02/11/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GUINEA YBARRA GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUINEA YBARRA GONZALO
Empresa: GHI HORNOS INDUSTRIALES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4231 , F 67, S 8, H BI 35486, I/A 11 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-48
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 924 , F 17, S 8, H VI 2745, I/A 16 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-01
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
- Guinea Ybarra Gonzalo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5036 , F 147, S 8, H BI 54429, I/A 3 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-48
Empresa: INALGUI SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4951 , F 20, S 8, H BI 52383, I/A 3 (28/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-48
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Guinea Ybarra Gonzalo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 35, S 8, H BI 5048,A , I/ 12 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-48
Empresa: DEGUISA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1127 , F 22, S 8, H VI 4251, I/A 36 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-01
Empresa: BARANDIARAN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4611 , F 19, S 8, H BI 4460,A , I/ 71 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-48
Empresa: REGASA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 924 , F 108, S 8, H VI 2852, I/A 14 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-01
Empresa: TERMOTRONICA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 133, S 8, H VI 2838, I/A 12 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-01
Empresa: GCI COMERCIO EXTERIOR SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 170, S 8, H BI 4473,A , I/ 21 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-48
VER MAS ACTOS
Información de GUINEA YBARRA GONZALO
Mostramos los datos de GUINEA YBARRA GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUINEA YBARRA GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos