GUINEA YBARRA AGUSTIN
Informe ejecutivo de GUINEA YBARRA AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 35
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE GUINEA YBARRA AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GHI HORNOS INDUSTRIALES SL | Secretario | 06/03/2013 | |
GHI HORNOS INDUSTRIALES SL | Consejero Delegado | 06/03/2013 | |
GHI HORNOS INDUSTRIALES SL | Consejero | 06/03/2013 | |
GECERSA TECNOLOGIAS Y CERAMICAS AVANZADAS SA | Secretario | 13/08/2012 | |
GECERSA TECNOLOGIAS Y CERAMICAS AVANZADAS SA | Consejero Delegado | 13/08/2012 | |
GECERSA TECNOLOGIAS Y CERAMICAS AVANZADAS SA | Consejero | 13/08/2012 | |
INALGUI SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 28/07/2012 | |
INALGUI SA | Consejero | 28/07/2012 | |
GECSA CONDUCTORES Y CONEXIONES ESPECIALES SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 27/07/2012 | |
GECSA CONDUCTORES Y CONEXIONES ESPECIALES SA | Consejero | 27/07/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GUINEA YBARRA AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUINEA YBARRA AGUSTIN
Empresa: GHI HORNOS INDUSTRIALES SL
Consejero Delegado
- Guinea Arroyo Ignacio
- Guinea Ybarra Agustin
Consejero
Presidente
Secretario
- Guinea Ybarra Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4231 , F 67, S 8, H BI 35486, I/A 11 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-48
Consejero Delegado
- Guinea Arroyo Ignacio
- Guinea Ybarra Agustin
Consejero
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
- Guinea Ybarra Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 924 , F 17, S 8, H VI 2745, I/A 16 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-01
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Guinea Arroyo Ignacio
- Guinea Ybarra Agustin
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5036 , F 147, S 8, H BI 54429, I/A 3 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-48
Empresa: INALGUI SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Guinea Arroyo Ignacio
- Guinea Ybarra Agustin
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4951 , F 20, S 8, H BI 52383, I/A 3 (28/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 35, S 8, H BI 5048,A , I/ 12 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-48
Empresa: DEGUISA SA
Consejero Delegado
- Guinea Arroyo Ignacio
- Guinea Ybarra Agustin
Consejero
Presidente
- Guinea Ybarra Agustin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1127 , F 22, S 8, H VI 4251, I/A 36 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-01
Empresa: BARANDIARAN SA
Consejero Delegado
- Guinea Arroyo Ignacio
- Guinea Ybarra Agustin
Consejero
Presidente
Secretario
- Guinea Ybarra Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4611 , F 19, S 8, H BI 4460,A , I/ 71 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-48
Empresa: REGASA SA
Consejero Delegado
- Guinea Arroyo Ignacio
- Guinea Ybarra Agustin
Consejero
Presidente
Secretario
- Guinea Ybarra Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 924 , F 108, S 8, H VI 2852, I/A 14 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-01
Empresa: TERMOTRONICA SA
Consejero Delegado
- Guinea Arroyo Ignacio
- Guinea Ybarra Agustin
Consejero
Presidente
Secretario
- Guinea Ybarra Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 133, S 8, H VI 2838, I/A 12 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-01
Empresa: GCI COMERCIO EXTERIOR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 170, S 8, H BI 4473,A , I/ 21 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-48
VER MAS ACTOS
Información de GUINEA YBARRA AGUSTIN
Mostramos los datos de GUINEA YBARRA AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUINEA YBARRA AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos