GCI COMERCIO EXTERIOR SA - EXTINGUIDA
Provincia Bizkaia
Razón Social GCI COMERCIO EXTERIOR SA
CIF A48154785
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GCI COMERCIO EXTERIOR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GCI COMERCIO EXTERIOR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guinea Arroyo Ignacio | Liquidador | 02/02/2012 | 02/02/2012 |
Guinea Arroyo Ignacio | Secretario | 17/10/2011 | 02/02/2012 |
Guinea Arroyo Ignacio | Consejero | 17/10/2011 | 02/02/2012 |
Guinea Arroyo Ignacio | Consejero Delegado | 18/10/2011 | 02/02/2012 |
Guinea Ibarra Agustin | Liquidador | 02/02/2012 | 02/02/2012 |
Guinea Ibarra Agustin | Consejero | 17/10/2011 | 02/02/2012 |
Guinea Ibarra Agustin | Consejero Delegado | 18/10/2011 | 02/02/2012 |
Guinea Ibarra Gonzalo | Consejero | 17/10/2011 | 02/02/2012 |
Guinea Ibarra Pedro | Presidente | 17/10/2011 | 02/02/2012 |
Guinea Ibarra Pedro | Consejero | 17/10/2011 | 02/02/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GCI COMERCIO EXTERIOR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 171, S 8, H BI 4473,A , I/ 23 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 171, S 8, H BI 4473,A , I/ 23 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 171, S 8, H BI 4473,A , I/ 23 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-48
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 171, S 8, H BI 4473,A , I/ 23 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-48
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 170, S 8, H BI 4473,A , I/ 22 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 170, S 8, H BI 4473,A , I/ 21 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-48
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 170, S 8, H BI 4473,A , I/ 21 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-7-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-211-48