GUINEA IBARRA PEDRO
Informe ejecutivo de GUINEA IBARRA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE GUINEA IBARRA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REGASA SA | Consejero | 02/11/2011 | 19/04/2016 |
INMOBILIARIA VERTOX SA | Liquidador Solidario | 01/06/2015 | 01/06/2015 |
INMOBILIARIA VERTOX SA | Secretario | 10/06/2010 | 01/06/2015 |
INMOBILIARIA VERTOX SA | Consejero | 10/06/2010 | 01/06/2015 |
DEGUISA SA | Consejero | 02/11/2011 | 05/03/2015 |
MERCALORES SA | Consejero | 14/10/2011 | 27/02/2015 |
INALGUI SA | Presidente | 28/07/2012 | 24/02/2015 |
INALGUI SA | Consejero | 28/07/2012 | 24/02/2015 |
GECSA CONDUCTORES Y CONEXIONES ESPECIALES SA | Consejero | 27/07/2012 | 24/02/2015 |
BARANDIARAN SA | Consejero | 07/11/2011 | 24/02/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GUINEA IBARRA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUINEA IBARRA PEDRO
Empresa: REGASA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Guinea Ibarra Agustin
- Guinea Ibarra Gonzalo
- Guinea Ibarra Pedro
- Saldaña Guinea Gonzalo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 924 , F 110, S 8, H VI 2852, I/A 15 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-01
Empresa: INMOBILIARIA VERTOX SA
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 669 , F 172, S 8, H M 13864, I/A 19 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-28
Empresa: INMOBILIARIA VERTOX SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Guinea Ibarra Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 669 , F 172, S 8, H M 13864, I/A 19 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-28
Empresa: DEGUISA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Guinea Ibarra Agustin
- Guinea Ibarra Gonzalo
- Guinea Ibarra Pedro
- Saldaña Guinea Gonzalo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1127 , F 24, S 8, H VI 4251, I/A 39 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-01
Empresa: INALGUI SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Guinea Ibarra Agustin
- Guinea Ibarra Gonzalo
- Guinea Ibarra Pedro
- Saldaña Guinea Gonzalo
Presidente
- Guinea Ibarra Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4951 , F 21, S 8, H BI 52383, I/A 5 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-48
Empresa: BARANDIARAN SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Guinea Ibarra Agustin
- Guinea Ibarra Gonzalo
- Guinea Ibarra Pedro
- Saldaña Guinea Gonzalo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4611 , F 20, S 8, H BI 4460,A , I/ 73 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-48
Consejero Delegado
Consejero
- Guinea Ibarra Agustin
- Guinea Ibarra Gonzalo
- Guinea Ibarra Pedro
- Saldaña Guinea Gonzalo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5036 , F 148, S 8, H BI 54429, I/A 5 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-48
Empresa: S P G ASESORES SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Guinea Ibarra Agustin
- Guinea Ibarra Gonzalo
- Guinea Ibarra Pedro
- Saldaña Guinea Gonzalo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5319 , F 171, S 8, H BI 4471,A , I/ 23 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-48
Empresa: MECOSEIN SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Guinea Ibarra Agustin
- Guinea Ibarra Gonzalo
- Guinea Ibarra Pedro
- Saldaña Guinea Gonzalo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 224 , F 93, S 8, H BI 4423,A , I/ 35 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-48
Empresa: GHI HORNOS INDUSTRIALES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Guinea Ibarra Agustin
- Guinea Ibarra Gonzalo
- Guinea Ibarra Pedro
- Saldaña Guinea Gonzalo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4231 , F 76, S 8, H BI 35486, I/A 14 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-48
VER MAS ACTOS
Información de GUINEA IBARRA PEDRO
Mostramos los datos de GUINEA IBARRA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUINEA IBARRA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos