INVERLINER SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA SA - EXTINGUIDA
Provincia Bizkaia
Razón Social INVERLINER SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA SA
CIF A78664620
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Guinea Ibarra Gonzalo
Propietario S P G ASESORES SA
VINCULACIONES DE INVERLINER SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERLINER SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guinea Arroyo Ignacio | Secretario | 29/11/2011 | 22/10/2012 |
Guinea Arroyo Ignacio | Consejero Delegado | 29/11/2011 | 22/10/2012 |
Guinea Arroyo Ignacio | Consejero | 29/11/2011 | 22/10/2012 |
Guinea Ibarra Agustin | Consejero | 29/11/2011 | 22/10/2012 |
Guinea Ibarra Agustin | Consejero Delegado | 29/11/2011 | 22/10/2012 |
Guinea Ibarra Gonzalo | Presidente | 29/11/2011 | 22/10/2012 |
Guinea Ibarra Gonzalo | Consejero | 29/11/2011 | 22/10/2012 |
Guinea Ibarra Pedro | Consejero | 29/11/2011 | 22/10/2012 |
Guinea Olabarri Iñigo | Consejero | 29/11/2011 | 22/10/2012 |
Guinea Olabarri Jaime | Consejero | 29/11/2011 | 22/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERLINER SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 36, S 8, H BI 5048,A , I/ 15 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 36, S 8, H BI 5048,A , I/ 15 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 36, S 8, H BI 5048,A , I/ 14 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-48
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 35, S 8, H BI 5048,A , I/ 13 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 35, S 8, H BI 5048,A , I/ 12 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-48
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 35, S 8, H BI 5048,A , I/ 12 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-7-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-211-48