TERMOTRONICA SA - EXTINGUIDA
Provincia Áraba/Alava
Razón Social TERMOTRONICA SA
CIF A01030865
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TERMOTRONICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TERMOTRONICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guinea Arroyo Agustin | Liquidador Solidario | 25/02/2012 | 25/02/2012 |
Guinea Arroyo Ignacio | Presidente | 02/11/2011 | 25/02/2012 |
Guinea Arroyo Ignacio | Consejero | 02/11/2011 | 25/02/2012 |
Guinea Arroyo Ignacio | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 02/11/2011 | 25/02/2012 |
Guinea Ibarra Agustin | Liquidador Solidario | 25/02/2012 | 25/02/2012 |
Guinea Ibarra Agustin | Secretario | 02/11/2011 | 25/02/2012 |
Guinea Ibarra Agustin | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 02/11/2011 | 25/02/2012 |
Guinea Ibarra Agustin | Consejero | 02/11/2011 | 25/02/2012 |
Guinea Ibarra Gonzalo | Consejero | 02/11/2011 | 25/02/2012 |
Guinea Ibarra Pedro | Consejero | 02/11/2011 | 25/02/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TERMOTRONICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 134, S 8, H VI 2838, I/A 13 (25/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-01
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 134, S 8, H VI 2838, I/A 13 (25/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-01
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 134, S 8, H VI 2838, I/A 13 (25/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-01
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 134, S 8, H VI 2838, I/A 13 (25/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-01
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 133, S 8, H VI 2838, I/A 12 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-01
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 133, S 8, H VI 2838, I/A 12 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-01
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-15-01
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-213-01