DELGADO VIZCAINO JESUS MARIA
Informe ejecutivo de DELGADO VIZCAINO JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DELGADO VIZCAINO JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLEGIO SISTEMA MONTECLARO SA | Consejero | 16/02/2012 | 04/10/2016 |
COLEGIO SISTEMA MONTECLARO SA | Presidente | 09/10/2009 | 04/10/2016 |
COLEGIO SISTEMA MONTECLARO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 10/05/2012 | 04/10/2016 |
SCHOOL SOLUTIONS SL | Presidente | 17/04/2015 | |
SCHOOL SOLUTIONS SL | Consejero | 17/04/2015 | |
CAMECUARO SA | Consejero | 24/06/2010 | 13/02/2015 |
CAMECUARO SA | Presidente | 24/06/2010 | 13/02/2015 |
INMOBILIARIA SARRIAMBELL SA | Consejero Delegado Mancomunado | 17/06/2014 | 11/11/2014 |
INMOBILIARIA SARRIAMBELL SA | Consejero | 17/06/2014 | 11/11/2014 |
INMOBILIARIA SARRIAMBELL SA | Presidente | 17/06/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DELGADO VIZCAINO JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO VIZCAINO JESUS MARIA
Empresa: COLEGIO SISTEMA MONTECLARO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cativiela Oñate Miguel Angel
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
- Sanchez Sanchez-michel Oscar
Consejero
- Cativiela Oñate Miguel Angel
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
Presidente
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953 , F 50, S 8, H M 97370, I/A 14 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
Empresa: SCHOOL SOLUTIONS SL
Consejero
- Cativiela Oñate Miguel Angel
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
Presidente
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19140 , F 144, S 8, H M 334921, I/A 12 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-28
Empresa: CAMECUARO SA
Consejero
- Cativiela Oñate Miguel Angel
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
Presidente
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28103 , F 87, S 8, H M 506333, I/A 4 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
Empresa: INMOBILIARIA SARRIAMBELL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
Consejero
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16043 , F 223, S 8, H M 271599, I/A 10 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-28
Empresa: INMOBILIARIA SARRIAMBELL SA
Consejero
- Ascencio Arzave Milthon Francisco
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
- Sanchez Sanchez-michel Oscar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16043 , F 223, S 8, H M 271599, I/A 9 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-121-28
Empresa: INMOBILIARIA SARRIAMBELL SA
Consejero
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16043 , F 222, S 8, H M 271599, I/A 8 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Empresa: INMOBILIARIA SARRIAMBELL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ascencio Arzave Milthon Francisco
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
- Sanchez Sanchez-michel Oscar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16043 , F 222, S 8, H M 271599, I/A 8 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Empresa: INMOBILIARIA SARRIAMBELL SA
Consejero Delegado
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
Presidente
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16043 , F 222, S 8, H M 271599, I/A 8 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Empresa: COLEGIO SISTEMA MONTECLARO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cativiela Oñate Miguel Angel
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
- Sanchez Sanchez-michel Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953 , F 50, S 8, H M 97370, I/A 13 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-28
Empresa: COLEGIO SISTEMA MONTECLARO SA
Consejero
- Cativiela Oñate Miguel Angel
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
- Sanchez Sanchez-michel Oscar
Presidente
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953 , F 50, S 8, H M 97370, I/A 12 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-28
VER MAS ACTOS
Información de DELGADO VIZCAINO JESUS MARIA
Mostramos los datos de DELGADO VIZCAINO JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO VIZCAINO JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos