SCHOOL SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA POZUELO DE ALARCON MAJADAHONDA Km 1800 - MODU
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social SCHOOL SOLUTIONS SL
CIF B28435782
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SCHOOL SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SCHOOL SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrios Cobo Maria Del Rosario | Apoderado | 27/03/2009 | 18/07/2018 |
Caminal Magrans Jose | Consejero | 17/04/2015 | 18/07/2018 |
Cinelli Gerardo | Apoderado Solidario | 27/03/2009 | 18/07/2018 |
Cinelli Gerardo | Secretario | 18/07/2018 | |
Gonzalez Vidal Juan Francisco | Liquidador | 18/07/2018 | 18/07/2018 |
Gonzalez Vidal Juan Francisco | Consejero | 26/02/2016 | 18/07/2018 |
Gonzalez Vidal Juan Francisco | Apoderado | 26/02/2016 | 18/07/2018 |
Sanchez Sanchez-michel Oscar | Apoderado Solidario | 27/03/2009 | 18/07/2018 |
Sanchez Sanchez-michel Oscar | Apoderado | 25/05/2011 | 18/07/2018 |
Sanchez Soler Florencio | Consejero | 18/07/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SCHOOL SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19140 , F 145, S 8, H M 334921, I/A 14 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19140 , F 145, S 8, H M 334921, I/A 14 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19140 , F 145, S 8, H M 334921, I/A 14 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19140 , F 145, S 8, H M 334921, I/A 14 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
Apoderado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19140 , F 144, S 8, H M 334921, I/A 13 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19140 , F 144, S 8, H M 334921, I/A 13 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19140 , F 144, S 8, H M 334921, I/A 12 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19140 , F 144, S 8, H M 334921, I/A 12 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-28
- CTRA POZUELO DE ALARCON MAJADAHONDA Km 1800 - MODU (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19140 , F 143, S 8, H M 334921, I/A 11 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-9-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 32º.- Cierre del Ejercicio-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19140 , F 143, S 8, H M 334921, I/A 11 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-9-28