CATIVIELA OÑATE MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de CATIVIELA OÑATE MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CATIVIELA OÑATE MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLEGIO SISTEMA MONTECLARO SA | Consejero | 09/10/2009 | 04/10/2016 |
COLEGIO SISTEMA MONTECLARO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 10/05/2012 | 04/10/2016 |
SCHOOL SOLUTIONS SL | Consejero | 29/12/2011 | 17/04/2015 |
CAMECUARO SA | Consejero | 24/06/2010 | 13/02/2015 |
NEW GATE TOURS SL | Secretario | 07/07/2009 | 11/11/2013 |
NEW GATE TOURS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 07/07/2009 | 11/11/2013 |
NEW GATE TOURS SL | Consejero | 07/07/2009 | 11/11/2013 |
VINCULACIONES DE CATIVIELA OÑATE MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CATIVIELA OÑATE MIGUEL ANGEL
Empresa: COLEGIO SISTEMA MONTECLARO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cativiela Oñate Miguel Angel
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
- Sanchez Sanchez-michel Oscar
Consejero
- Cativiela Oñate Miguel Angel
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953 , F 50, S 8, H M 97370, I/A 14 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
Empresa: SCHOOL SOLUTIONS SL
Consejero
- Cativiela Oñate Miguel Angel
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19140 , F 144, S 8, H M 334921, I/A 12 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-28
Empresa: CAMECUARO SA
Consejero
- Cativiela Oñate Miguel Angel
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28103 , F 87, S 8, H M 506333, I/A 4 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
Empresa: NEW GATE TOURS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cativiela Oñate Miguel Angel
- Ferronato Cleomar
Consejero
- Cativiela Oñate Miguel Angel
- Ferronato Cleomar
Secretario
- Cativiela Oñate Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26811 , F 189, S 8, H M 483115, I/A 3 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
Empresa: COLEGIO SISTEMA MONTECLARO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cativiela Oñate Miguel Angel
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
- Sanchez Sanchez-michel Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953 , F 50, S 8, H M 97370, I/A 13 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-28
Empresa: COLEGIO SISTEMA MONTECLARO SA
Consejero
- Cativiela Oñate Miguel Angel
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
- Sanchez Sanchez-michel Oscar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953 , F 50, S 8, H M 97370, I/A 12 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-28
Empresa: SCHOOL SOLUTIONS SL
Consejero
- Cativiela Oñate Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19140 , F 143, S 8, H M 334921, I/A 11 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-9-28
Empresa: CAMECUARO SA
Consejero
- Cativiela Oñate Miguel Angel
- Delgado Vizcaino Jesus Maria
- Sanchez Sanchez-michel Oscar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28103 , F 86, S 8, H M 506333, I/A 3 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-28
Empresa: CAMECUARO SA
Consejero
- Cativiela Oñate Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4912, L 2221, F 74, S 8, H V 35168, I/A 9 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-46
Empresa: COLEGIO SISTEMA MONTECLARO SA
Consejero
- Cativiela Oñate Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953 , F 49, S 8, H M 97370, I/A 11 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-28
VER MAS ACTOS
Información de CATIVIELA OÑATE MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de CATIVIELA OÑATE MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CATIVIELA OÑATE MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos