COLEGIO SISTEMA MONTECLARO SA - EXTINGUIDA
Dirección social C/ PRADERAS Nº 1
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social COLEGIO SISTEMA MONTECLARO SA
CIF A28744704
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COLEGIO SISTEMA MONTECLARO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLEGIO SISTEMA MONTECLARO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cereceda Vicente Francisco Javier | Presidente | 10/01/2021 | 07/12/2021 |
Cereceda Vicente Francisco Javier | Consejero | 10/01/2021 | 07/12/2021 |
Cereceda Vicente Francisco Javier | Consejero Delegado Solidario | 10/01/2021 | 07/12/2021 |
Gonzalez Vidal Juan Francisco | Secretario | 04/10/2016 | 07/12/2021 |
Gonzalez Vidal Juan Francisco | Consejero | 04/10/2016 | 07/12/2021 |
Gonzalez Vidal Juan Francisco | Liquidador | 07/12/2021 | 07/12/2021 |
Olarte Oliva Pedro | Consejero | 17/08/2018 | 07/12/2021 |
Gonzalez Vidal Juan Francisco | Consejero Delegado Mancomunado | 03/10/2017 | 10/01/2021 |
Zancajo Sastre Jose Carlos | Consejero Delegado Mancomunado | 03/10/2017 | 10/01/2021 |
Zancajo Sastre Jose Carlos | Presidente | 04/10/2016 | 10/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COLEGIO SISTEMA MONTECLARO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953 , F 53, S 8, H M 97370, I/A 20 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953 , F 53, S 8, H M 97370, I/A 20 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953 , F 53, S 8, H M 97370, I/A 20 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953 , F 53, S 8, H M 97370, I/A 20 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953 , F 53, S 8, H M 97370, I/A 19 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953 , F 52, S 8, H M 97370, I/A 18 (10/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953 , F 52, S 8, H M 97370, I/A 18 (10/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953 , F 52, S 8, H M 97370, I/A 17 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953 , F 52, S 8, H M 97370, I/A 17 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-28
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953 , F 51, S 8, H M 97370, I/A 16 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28