INMOBILIARIA SARRIAMBELL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Oasis de las Praderas, 1
Código Postal 28221
Municipio Majadahonda
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INMOBILIARIA SARRIAMBELL SA
CIF A59554592
Capital Social 6934093.0 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario FOMENTO Y APOYO EDUCATIVO SC
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA SARRIAMBELL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA SARRIAMBELL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cardenas Jimenez Jose Gerardo | Consejero | 10/02/2016 | 18/09/2023 |
Cardenas Jimenez Jose Gerardo | Consejero Delegado Mancomunado | 09/10/2020 | 18/09/2023 |
Cardenas Jimenez Jose Gerardo | Consejero | 09/10/2020 | 18/09/2023 |
Cardenas Jimenez Jose Gerardo | Consejero Delegado Mancomunado | 28/12/2021 | 18/09/2023 |
Cardenas Jimenez Jose Gerardo | Consejero Delegado Mancomunado | 10/02/2016 | 18/09/2023 |
Cardenas Jimenez Jose Gerardo | Consejero Delegado Mancomunado | 18/09/2023 | |
Cereceda Vicente Javier | Apoderado Solidario | 28/12/2021 | 18/09/2023 |
Diego Lopez Manuel | Consejero | 28/12/2021 | 18/09/2023 |
Diego Lopez Manuel | Secretario | 28/12/2021 | 18/09/2023 |
Diego Lopez Manuel | Apoderado Solidario | 28/12/2021 | 18/09/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA SARRIAMBELL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34276 , F 127, S 8, H M 271599, I/A 18 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34276 , F 127, S 8, H M 271599, I/A 18 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34276 , F 127, S 8, H M 271599, I/A 18 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34276 , F 127, S 8, H M 271599, I/A 18 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-28
Capital Anterior: | 60.268,50 | Euros |
Aumento de capital: | 6.873.824,50 | Euros |
Capital Actual: | 6.934.093,00 | Euros |
Porcentaje: | 11.405,34 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34276 , F 126, S 8, H M 271599, I/A 17 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-28
- Desembolsado: 27.333,57 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34276 , F 126, S 8, H M 271599, I/A 17 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-28
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34276 , F 124, S 8, H M 271599, I/A 16 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34276 , F 124, S 8, H M 271599, I/A 16 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34276 , F 124, S 8, H M 271599, I/A 15 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34276 , F 124, S 8, H M 271599, I/A 14 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28