DELGADO DEL TORO MARIA TERESA
Informe ejecutivo de DELGADO DEL TORO MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE DELGADO DEL TORO MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAYVE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/07/2013 |
VINCULACIONES DE DELGADO DEL TORO MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO DEL TORO MARIA TERESA
Empresa: DEHESA DE LA SIERRA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barbera Gonzalez Rafael
- Collado Martin Marcelo
- Delgado Del Toro Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1261 , F 125, S 8, H M 23725, I/A 32 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Empresa: SERDISA SL
Apoderado Mancomunado
- Barbera Gonzalez Rafael
- Collado Martin Marcelo
- Delgado Del Toro Maria Teresa
Apoderado Solidario
- Barbera Gonzalez Rafael
- Collado Martin Marcelo
- Delgado Del Toro Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 47, S 8, H M 42998, I/A 33 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-28
Empresa: NAYVE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barbera Gonzalez Rafael
- Collado Martin Marcelo
- Delgado Del Toro Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2922 , F 14, S 8, H M 50139, I/A 30 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-28
Empresa: SERMACEN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barbera Gonzalez Rafael
- Collado Martin Marcelo
- Delgado Del Toro Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2287 , F 63, S 8, H M 40317, I/A 21 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-28
Apoderado Mancomunado
- Barbera Gonzalez Rafael
- Collado Martin Marcelo
- Delgado Del Toro Maria Teresa
Apoderado Solidario
- Barbera Gonzalez Rafael
- Collado Martin Marcelo
- Delgado Del Toro Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2286 , F 123, S 8, H M 40308, I/A 25 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-28
Empresa: SAYR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barbera Gonzalez Rafael
- Collado Martin Marcelo
- Delgado Del Toro Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1239 , F 167, S 8, H M 23345, I/A 17 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-28
Empresa: A B NEDISA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barbera Gonzalez Rafael
- Collado Martin Marcelo
- Delgado Del Toro Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29847 , F 1, S 8, H M 47261, I/A 34 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
Empresa: SOCIEDAD LEVANTINA DE SERVICIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barbera Gonzalez Rafael
- Collado Martin Marcelo
- Delgado Del Toro Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10062 , F 81, S 8, H M 160786, I/A 10 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
Empresa: CEDYC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barbera Gonzalez Rafael
- Collado Martin Marcelo
- Delgado Del Toro Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3525 , F 14, S 8, H M 59475, I/A 41 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
Empresa: DEHESA DE LA SIERRA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barbera Gonzalez Rafael
- Collado Martin Marcelo
- Delgado Del Toro Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1261 , F 124, S 8, H M 23725, I/A 31 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
Información de DELGADO DEL TORO MARIA TERESA
Mostramos los datos de DELGADO DEL TORO MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO DEL TORO MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos