SANVY SERVICIOS TECNICOS ELECTRONICOS SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social SANVY SERVICIOS TECNICOS ELECTRONICOS SL
CIF B28386969
Actividad Otros cultivos perennes
VINCULACIONES DE SANVY SERVICIOS TECNICOS ELECTRONICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANVY SERVICIOS TECNICOS ELECTRONICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barbera Gonzalez Rafael | Apoderado Solidario | 15/07/2013 | 07/05/2019 |
Barbera Gonzalez Rafael | Apoderado Mancomunado | 15/07/2013 | 07/05/2019 |
Collado Martin Marcelo | Apoderado Solidario | 15/07/2013 | 07/05/2019 |
Collado Martin Marcelo | Apoderado Mancomunado | 15/07/2013 | 07/05/2019 |
Delgado Del Toro Maria Teresa | Apoderado Solidario | 15/07/2013 | 07/05/2019 |
Delgado Del Toro Maria Teresa | Apoderado Mancomunado | 15/07/2013 | 07/05/2019 |
ACTOS BORME DE SANVY SERVICIOS TECNICOS ELECTRONICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2286 , F 124, S 8, H M 40308, I/A 26 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2286 , F 124, S 8, H M 40308, I/A 26 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2286 , F 123, S 8, H M 40308, I/A 25 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-208-28