SAYR SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SAYR SL
CIF B28694693
Actividad Otros cultivos perennes
VINCULACIONES DE SAYR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAYR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barbera Gonzalez Rafael | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/07/2013 | 07/05/2019 |
Collado Martin Marcelo | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/07/2013 | 07/05/2019 |
Delgado Del Toro Maria Teresa | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/07/2013 | 07/05/2019 |
ACTOS BORME DE SAYR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1239 , F 168, S 8, H M 23345, I/A 18 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1239 , F 168, S 8, H M 23345, I/A 18 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1239 , F 167, S 8, H M 23345, I/A 17 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-208-28