SERMACEN SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SERMACEN SL
CIF B28353894
VINCULACIONES DE SERMACEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERMACEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barbera Gonzalez Rafael | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/07/2013 | 07/05/2019 |
Collado Martin Marcelo | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/07/2013 | 07/05/2019 |
Delgado Del Toro Maria Teresa | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/07/2013 | 07/05/2019 |
ACTOS BORME DE SERMACEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2287 , F 64, S 8, H M 40317, I/A 22 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2287 , F 64, S 8, H M 40317, I/A 22 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2287 , F 63, S 8, H M 40317, I/A 21 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-209-28