SERDISA SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SERDISA SL
CIF B28339968
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
VINCULACIONES DE SERDISA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERDISA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barbera Gonzalez Rafael | Apoderado Solidario | 16/07/2013 | 07/05/2019 |
Barbera Gonzalez Rafael | Apoderado Mancomunado | 16/07/2013 | 07/05/2019 |
Collado Martin Marcelo | Apoderado Solidario | 16/07/2013 | 07/05/2019 |
Collado Martin Marcelo | Apoderado Mancomunado | 16/07/2013 | 07/05/2019 |
Delgado Del Toro Maria Teresa | Apoderado Solidario | 16/07/2013 | 07/05/2019 |
Delgado Del Toro Maria Teresa | Apoderado Mancomunado | 16/07/2013 | 07/05/2019 |
ACTOS BORME DE SERDISA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 47, S 8, H M 42998, I/A 34 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 47, S 8, H M 42998, I/A 34 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 47, S 8, H M 42998, I/A 33 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-208-28