CHRISTOPHE DUPUY ROMAIN
Informe ejecutivo de CHRISTOPHE DUPUY ROMAIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CHRISTOPHE DUPUY ROMAIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGRALIMP SL | Apoderado Solidario | 28/07/2022 | |
INDUSAL SUR SA | Apoderado Solidario | 19/09/2017 | 17/02/2020 |
INDUSAL SUR SA | Presidente | 19/09/2017 | 17/02/2020 |
INDUSAL SUR SA | Consejero | 19/09/2017 | 17/02/2020 |
INDUSAL CASTILLA LA MANCHA SA | Administrador Solidario | 09/02/2017 | 17/04/2018 |
INDUSAL RIAS ALTAS SA | Presidente | 07/02/2017 | 13/04/2018 |
INDUSAL RIAS ALTAS SA | Consejero | 07/02/2017 | 13/04/2018 |
RIAS ALTAS PATRIMONIAL SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 07/02/2017 | 13/04/2018 |
VINCULACIONES DE CHRISTOPHE DUPUY ROMAIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHRISTOPHE DUPUY ROMAIN
Empresa: LOGRALIMP SL
Apoderado Solidario
- Christophe Dupuy Romain
- Christophe Dupuy Romain
- Guigour Regis
- Maña Escarihuela Jose Javier
- Mora Sust Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7724, L 5021, F 91, S 8, H V 95139, I/A 17 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-46
Empresa: INDUSAL SUR SA
Apoderado Solidario
- Christophe Dupuy Romain
- Maña Escarihuela Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 646 , F 80, S 8, H H 10488, I/A 13 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-21
Empresa: INDUSAL SUR SA
Consejero
- Christophe Dupuy Romain
- Marie Lecharny Matthieu Hubert
- Xavier Martire Jean Francois
Presidente
- Christophe Dupuy Romain
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 646 , F 79, S 8, H H 10488, I/A 12 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-21
Empresa: INDUSAL CASTILLA LA MANCHA SA
Administrador Solidario
- Christophe Dupuy Romain
- Marie Lecharny Matthieu Hubert
- Martire Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 203, S 8, H CR 18913, I/A 3 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-13
Empresa: RIAS ALTAS PATRIMONIAL SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Christophe Dupuy Romain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 88, S 8, H SC 46051, I/A 4 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-15
Empresa: INDUSAL RIAS ALTAS SA
Consejero
- Christophe Dupuy Romain
- Hubert Marie Lecharny Matthieu
- Martire Xavier
Presidente
- Christophe Dupuy Romain
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 186, S 8, H SC 44696, I/A 9 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-15
Información de CHRISTOPHE DUPUY ROMAIN
Mostramos los datos de CHRISTOPHE DUPUY ROMAIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHRISTOPHE DUPUY ROMAIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos