RIAS ALTAS PATRIMONIAL SIGLO XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL SAUI 1 S/N - DESEIRO DE ARRIBA
Municipio Boqueixón
Provincia A Coruña
Razón Social RIAS ALTAS PATRIMONIAL SIGLO XXI SL
CIF B70278510
Capital Social 1519789.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 24/12/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Christophe Dupuy Romain
Propietario INDUSAL RIAS ALTAS SA
VINCULACIONES DE RIAS ALTAS PATRIMONIAL SIGLO XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIAS ALTAS PATRIMONIAL SIGLO XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Christophe Dupuy Romain | Administrador Unico | 07/02/2017 | 13/04/2018 |
INDUSAL RIAS ALTAS SA | Socio Unico | 02/04/2012 | 13/04/2018 |
Maña Escarihuela Jose Javier | Apoderado | 30/03/2017 | 13/04/2018 |
Erburu Huarte Miguel Javier | Presidente | 02/04/2012 | 07/02/2017 |
Erburu Huarte Miguel Javier | Consejero | 02/04/2012 | 07/02/2017 |
Eugui Otermin Domingo | Consejero | 02/04/2012 | 07/02/2017 |
Fernandez Merino Victoriano | Consejero | 02/04/2012 | 07/02/2017 |
Fernandez Merino Victoriano | Secretario | 29/04/2015 | 07/02/2017 |
Silveira Cañizares Jose | Consejero | 02/04/2012 | 06/10/2016 |
Silveira Martin Jose Bernardo | Consejero | 02/04/2012 | 06/10/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RIAS ALTAS PATRIMONIAL SIGLO XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 88, S 8, H SC 46051, I/A DA (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 88, S 8, H SC 46051, I/A 5 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-15
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 88, S 8, H SC 46051, I/A 4 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 88, S 8, H SC 46051, I/A 4 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-15
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 88, S 8, H SC 46051, I/A 4 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-15
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 88, S 8, H SC 46051, I/A 3 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 88, S 8, H SC 46051, I/A 3 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-15
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 87, S 8, H SC 46051, I/A 2 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-15
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 87, S 8, H SC 46051, I/A 2 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-15
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 85, S 8, H SC 46051, I/A 1 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-15