INDUSAL RIAS ALTAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR DESEIRO DE ARRIBA 0 - POLIGONO INDUSTRIAL SA
Municipio Boqueixón
Provincia A Coruña
Razón Social INDUSAL RIAS ALTAS SA
CIF A36967354
Capital Social 3300000.0 Euros
Actividad Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel
Fecha de Constitución 02/01/2006
Página Web www.indusal.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Christophe Dupuy Romain
Propietario COMPAÑIA NAVARRA DE SERVICIOS INTEGRALES SL
VINCULACIONES DE INDUSAL RIAS ALTAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSAL RIAS ALTAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Christophe Dupuy Romain | Presidente | 07/02/2017 | 13/04/2018 |
Christophe Dupuy Romain | Consejero | 07/02/2017 | 13/04/2018 |
COMPAÑIA NAVARRA DE SERVICIOS INTEGRALES SL | Socio Unico | 07/02/2017 | 13/04/2018 |
Hubert Marie Lecharny Matthieu | Consejero | 07/02/2017 | 13/04/2018 |
Maña Escarihuela Jose Javier | Apoderado | 23/06/2017 | 13/04/2018 |
Maña Escarihuela Jose Javier | Secretario | 07/02/2017 | 13/04/2018 |
Martire Xavier | Consejero | 07/02/2017 | 13/04/2018 |
Erburu Huarte Miguel Javier | Presidente | 29/07/2013 | 07/02/2017 |
Erburu Huarte Miguel Javier | Consejero | 29/07/2013 | 07/02/2017 |
Eugui Otermin Domingo | Consejero | 29/07/2013 | 07/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INDUSAL RIAS ALTAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 187, S 8, H SC 44696, I/A DB (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 186, S 8, H SC 44696, I/A 10 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-15
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 186, S 8, H SC 44696, I/A 9 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-15
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 186, S 8, H SC 44696, I/A 9 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 185, S 8, H SC 44696, I/A 8 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-15
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 185, S 8, H SC 44696, I/A 7 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 185, S 8, H SC 44696, I/A 7 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: "Artículo 5 .- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. El Capital social se fija en la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL EUROS, representado por TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL acciones ordinarias, nominativas, de UN EURO de valor nominal cada una de ellas, numeradas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 184, S 8, H SC 44696, I/A 6 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-15
Capital Anterior: | 2.600.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 700.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.300.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 26,92 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 184, S 8, H SC 44696, I/A 6 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-15
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 184, S 8, H SC 44696, I/A 5 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-15