INDUSAL CASTILLA LA MANCHA SA - EXTINGUIDA
Municipio Alcázar de San Juan
Provincia Ciudad Real
Razón Social INDUSAL CASTILLA LA MANCHA SA
CIF A13474622
Actividad Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel
Fecha de Constitución 01/02/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Compañia Navarra De Servicios Integrales Sociedad
VINCULACIONES DE INDUSAL CASTILLA LA MANCHA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INDUSAL CASTILLA LA MANCHA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Christophe Dupuy Romain | Administrador Solidario | 09/02/2017 | 17/04/2018 |
Compañia Navarra De Servicios Integrales Sociedad | Socio Unico | 27/07/2017 | 17/04/2018 |
Maña Escarihuela Jose Javier | Apoderado | 06/04/2017 | 17/04/2018 |
Marie Lecharny Matthieu Hubert | Administrador Solidario | 09/02/2017 | 17/04/2018 |
Martire Xavier | Administrador Solidario | 09/02/2017 | 17/04/2018 |
Ayerra Gurpegui Jose- Ignacio | Administrador Solidario | 19/02/2014 | 09/02/2017 |
Erburu Huarte Miguel Javier | Administrador Solidario | 19/02/2014 | 09/02/2017 |
Fernandez Merino Victoriano | Administrador Solidario | 19/02/2014 | 09/02/2017 |
ACTOS BORME DE INDUSAL CASTILLA LA MANCHA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 204, S 8, H CR 18913, I/A 6 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-13
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 204, S 8, H CR 18913, I/A 6 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-13
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 204, S 8, H CR 18913, I/A 5 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-13
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 203, S 8, H CR 18913, I/A 4 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-13
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 203, S 8, H CR 18913, I/A 3 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-13
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 203, S 8, H CR 18913, I/A 3 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-13
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 203, S 8, H CR 18913, I/A 2 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-13
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 203, S 8, H CR 18913, I/A 2 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-13
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-131-13