GUIGOUR REGIS
Informe ejecutivo de GUIGOUR REGIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE GUIGOUR REGIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIGOUR REGIS
Empresa: LOGRALIMP SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7724, L 5021, F 91, S 8, H V 95139, I/A 17 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-46
Empresa: LOGRALIMP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Guigour Regis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7724, L 5021, F 90, S 8, H V 95139, I/A 16 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-46
Empresa: LOGRALIMP SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7724, L 5021, F 89, S 8, H V 95139, I/A 14 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-46
Empresa: INDUSAL SA
Apoderado
- Guigour Regis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5719 , F 186, S 8, H BI 1720,A , I/ 60 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-48
Empresa: INDUSAL CENTRO SA
Apoderado Solidario
- Guigour Regis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619 , F 67, S 8, H GU 664, I/A 61 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-19
Información de GUIGOUR REGIS
Mostramos los datos de GUIGOUR REGIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIGOUR REGIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos