CASTREÑO LUCAS MARIA CARMEN CLARISA
Informe ejecutivo de CASTREÑO LUCAS MARIA CARMEN CLARISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CASTREÑO LUCAS MARIA CARMEN CLARISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCION AMBIENTAL SA MUNICIPAL | Consejero | 22/08/2019 | 03/08/2023 |
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA SA MUNICIPAL MP | Consejero | 03/10/2019 | 19/07/2023 |
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA SA MUNICIPAL MP | Miem.Com.Ej. | 11/11/2021 | 19/07/2023 |
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA SA MUNICIPAL MP | Vicepresidente Comite Ejecutivo | 11/11/2021 | 19/07/2023 |
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA SA MUNICIPAL MP | Vicepresidente | 11/11/2021 | 19/07/2023 |
LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCION AMBIENTAL SA MUNICIPAL | Miem.Com.Ej. | 22/08/2019 | 12/05/2021 |
CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA SA | Vicepresidente | 15/01/2016 | 08/04/2020 |
CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA SA | Consejero | 15/01/2016 | 08/04/2020 |
EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA SA | Miem.Com.Ej. | 14/10/2015 | 18/10/2019 |
EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA SA | Pres.Com.Ej. | 14/10/2015 | 18/10/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CASTREÑO LUCAS MARIA CARMEN CLARISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTREÑO LUCAS MARIA CARMEN CLARISA
Consejero
- Almazan Fernandez De Bobadilla Jorge
- Bazo Mora Antonio
- Castreño Lucas Maria Carmen Clarisa
- De Aragon Jimenez Juan Tomas
- Figueroa Clemente Manuel Enrique
- Gomez Castaño Maria Luisa
- Lozano Blanco Jose
- Macias Morilla Clara Isabel
- Mir Del Castillo Alfonso
- Rincon Cardoso Evelia
- Rodriguez Galisteo Fernando
- Sanchez Castillo Ismael
- Velazquez Guevara Amelia
Pres.Com.Ej.
Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7336 , F 24, S 8, H SE 4646, I/A 151 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-41
Consejero
Miem.Com.Ej.
- Cabrera Valera Juan Carlos
- Castreño Lucas Maria Carmen Clarisa
- Guevara Garcia Jose Luis David
Pres.Com.Ej.
Presidente
Vicepresidente
- Castreño Lucas Maria Carmen Clarisa
Vicepresidente Comite Ejecutivo
- Castreño Lucas Maria Carmen Clarisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6348 , F 117, S 8, H SE 3682, I/A 168 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-41
Miem.Com.Ej.
- Castreño Lucas Maria Carmen Clarisa
Pres.Com.Ej.
Vicepresidente Comite Ejecutivo
- Castreño Lucas Maria Carmen Clarisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6348 , F 112, S 8, H SE 3682, I/A 160 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-41
Presidente
Vicepresidente
- Castreño Lucas Maria Carmen Clarisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6348 , F 112, S 8, H SE 3682, I/A 159 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-41
Miem.Com.Ej.
- Castreño Lucas Maria Carmen Clarisa
Vicepresidente
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5595 , F 6, S 8, H SE 4646, I/A 138 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-41
Empresa: CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Castreño Lucas Maria Carmen Clarisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5832 , F 57, S 8, H SE100784, I/A 16 (08/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-41
Apoderado
- Castreño Lucas Maria Carmen Clarisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 48, S 8, H SE 4760, I/A 158 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-41
Miem.Com.Ej.
- Castreño Lucas Maria Carmen Clarisa
- Flores Cordero Juan Manuel
- Muñoz Martinez Antonio
Pres.Com.Ej.
- Castreño Lucas Maria Carmen Clarisa
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 48, S 8, H SE 4760, I/A 158 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-41
Consejero
Presidente
- Castreño Lucas Maria Carmen Clarisa
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 47, S 8, H SE 4760, I/A 157 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-41
Empresa: TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA SAM
Consejero
Pres.Com.Ej.
Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6348 , F 105, S 8, H SE 3682, I/A 152 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-41
VER MAS ACTOS
Información de CASTREÑO LUCAS MARIA CARMEN CLARISA
Mostramos los datos de CASTREÑO LUCAS MARIA CARMEN CLARISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTREÑO LUCAS MARIA CARMEN CLARISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos