DIAZ LOPEZ ALBERTO FERNANDO
Informe ejecutivo de DIAZ LOPEZ ALBERTO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DIAZ LOPEZ ALBERTO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA SA | Consejero | 23/10/2017 | 08/04/2020 |
EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA SA | Consejero | 10/06/2019 | 17/10/2019 |
EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA SA | Consejero | 22/09/2015 | 23/09/2019 |
CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA SA | Consejero | 15/01/2016 | 20/03/2017 |
ATAHONA DE GESTION Y PROYECTOS SL | Administrador Unico | 23/09/2011 | |
ATAHONA DE GESTION Y PROYECTOS SL | Liquidador | 23/09/2011 | 23/09/2011 |
VINCULACIONES DE DIAZ LOPEZ ALBERTO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ LOPEZ ALBERTO FERNANDO
Empresa: CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5832 , F 57, S 8, H SE100784, I/A 16 (08/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-41
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 47, S 8, H SE 4760, I/A 157 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-41
Consejero Delegado
Consejero
- Castillo Sempere Joaquin Luis
- Castreño Lucas Maria Del Carmen Clarisa
- De La Lastra Valdor Indalecio
- Diaz Lopez Alberto Fernando
- Espadas Cejas Juan
- Fernandez De Los Rios Torres Francisco Javier
- Gonzalez Marquez Modesto
- Jimenez Contreras Ana Isabel
- Lara Garcia Angela
- Palop Piqueras Jaime
- Toscano Sanchez Francisco
- Zamora Ruiz Fernando
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5594 , F 93, S 8, H SE 3138, I/A 143 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-41
Consejero
- Diaz Lopez Alberto Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 44, S 8, H SE 4760, I/A 156 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-41
Empresa: CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA SA
Consejero
- Diaz Lopez Alberto Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5832 , F 56, S 8, H SE100784, I/A 14 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-41
Empresa: CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA SA
Consejero
- Diaz Lopez Alberto Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5832 , F 55, S 8, H SE100784, I/A 12 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-41
Empresa: CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5832 , F 51, S 8, H SE100784, I/A 3 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-41
Apoderado
Consejero
- Castillo Sempere Joaquin Luis
- Castreño Lucas Maria Del Carmen Clarisa
- De La Lastra Valdor Indalecio
- Diaz Lopez Alberto Fernando
- Espadas Cejas Juan
- Fernandez De Los Rios Torres Francisco Javier
- Gonzalez Marquez Modesto
- Gutierrez Limones Antonio
- Lara Garcia Angela
- Leon Roca Patricio
- Muñoz Martinez Antonio
- Recio Fernandez Rafael
- Sanchez Antunez Ricardo
- Toscano Sanchez Francisco
- Zamora Ruiz Fernando
Director General
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5594 , F 45, S 8, H SE 3138, I/A 125 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-41
Empresa: ATAHONA DE GESTION Y PROYECTOS SL
Liquidador
- Diaz Lopez Alberto Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17553 , F 172, S 8, H M 301777, I/A 2 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-28
Empresa: ATAHONA DE GESTION Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Diaz Lopez Alberto Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17553 , F 172, S 8, H M 301777, I/A 2 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-28
Información de DIAZ LOPEZ ALBERTO FERNANDO
Mostramos los datos de DIAZ LOPEZ ALBERTO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ LOPEZ ALBERTO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos