FLORES CORDERO JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de FLORES CORDERO JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FLORES CORDERO JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION DE EMPRESAS MUNICIPALES DE SEVILLA AIE | Consejero | 24/02/2020 |
VINCULACIONES DE FLORES CORDERO JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES CORDERO JUAN MANUEL
Consejero
- Alvarez Sanjuan Ana
- Castillo Pasalodos Maria Teresa
- Castreño Lucas Carmen Clarisa
- De La Rosa Bonson Juan
- Flores Cordero Juan Manuel
- Flores Dominguez Luis Enrique
- Gaya Sanchez Maria Sonia
- Gonzalez Fernandez Pedro Ignacio
- Hernandez Ibabe Sara
- Llerena Muñoz Silvia
- Martino Jakobs Guadalupe
- Moreno Vincent Vanessa
- Paez Velez Bracho Francisco Javier
Miem.Com.Ej.
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6989 , F 8, S 8, H SE 6931, I/A 125 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-41
Empresa: ESTADIO LA CARTUJA DE SEVILLA SA
Consejero
- Flores Cordero Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6919 , F 95, S 8, H SE 27369, I/A 104 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-41
Apoderado Solidario
- Castro Bermudez-coronel Felipe
- Castro Bermudez-coronel Felipe
- Castro Bermudez-coronel Felipe
- Flores Cordero Juan Manuel
- Flores Cordero Juan Manuel
- Fuentes Medrano Maria Del Carmen
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6822 , F 157, S 8, H SE 4760, I/A 182 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-41
Director Gerente
Pres.Com.Ej.
- Flores Cordero Juan Manuel
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6822 , F 157, S 8, H SE 4760, I/A 182 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-41
Consejero
Miem.Com.Ej.
- De Aragon Jimenez Juan Tomas
- Flores Cordero Juan Manuel
- Fuentes Medrano Maria Del Carmen
Presidente
- Flores Cordero Juan Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6822 , F 157, S 8, H SE 4760, I/A 181 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-41
Empresa: ESTADIO LA CARTUJA DE SEVILLA SA
Consejero
- Flores Cordero Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6919 , F 93, S 8, H SE 27369, I/A 100 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-41
Apoderado Solidario
- Castro Bermudez-coronel Felipe
- Flores Cordero Juan Manuel
- Fuentes Medrano Maria Del Carmen
- Salas Murillo Valentin
Miem.Com.Ej.
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6822 , F 104, S 8, H SE 4760, I/A 173 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-41
Consejero
- Flores Cordero Juan Manuel
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6989 , F 5, S 8, H SE 6931, I/A 119 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-41
Apoderado Solidario
- Castro Bermudez-coronel Felipe
- Flores Cordero Juan Manuel
- Muñoz Martinez Antonio
- Salas Murillo Valentin
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
- Flores Cordero Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6822 , F 102, S 8, H SE 4760, I/A 170 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-41
Consejero
Presidente
- Flores Cordero Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6822 , F 102, S 8, H SE 4760, I/A 169 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-41
VER MAS ACTOS
Información de FLORES CORDERO JUAN MANUEL
Mostramos los datos de FLORES CORDERO JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES CORDERO JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos