LEON ROCA PATRICIO
Informe ejecutivo de LEON ROCA PATRICIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEON ROCA PATRICIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA SA | Consejero | 01/08/2017 | 17/10/2019 |
EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA SA | Consejero | 22/09/2015 | 01/02/2017 |
VINCULACIONES DE LEON ROCA PATRICIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEON ROCA PATRICIO
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 47, S 8, H SE 4760, I/A 157 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-41
Consejero
- Leon Roca Patricio
- Ruiz Galindo Juan Carlos
- Sanchez Estrella Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 45, S 8, H SE 4760, I/A 152 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-41
Consejero
- Leon Roca Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5594 , F 90, S 8, H SE 3138, I/A 134 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-41
Apoderado
Consejero
- Castillo Sempere Joaquin Luis
- Castreño Lucas Maria Del Carmen Clarisa
- De La Lastra Valdor Indalecio
- Diaz Lopez Alberto Fernando
- Espadas Cejas Juan
- Fernandez De Los Rios Torres Francisco Javier
- Gonzalez Marquez Modesto
- Gutierrez Limones Antonio
- Lara Garcia Angela
- Leon Roca Patricio
- Muñoz Martinez Antonio
- Recio Fernandez Rafael
- Sanchez Antunez Ricardo
- Toscano Sanchez Francisco
- Zamora Ruiz Fernando
Director General
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5594 , F 45, S 8, H SE 3138, I/A 125 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-41
Información de LEON ROCA PATRICIO
Mostramos los datos de LEON ROCA PATRICIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEON ROCA PATRICIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos