ANDRADE ROMERO ANTONIO
Informe ejecutivo de ANDRADE ROMERO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANDRADE ROMERO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA SA MUNICIPAL MP | Consejero | 03/10/2019 | 19/07/2023 |
LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCION AMBIENTAL SA MUNICIPAL | Consejero | 21/08/2015 | 22/08/2019 |
VINCULACIONES DE ANDRADE ROMERO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRADE ROMERO ANTONIO
Consejero
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6348 , F 117, S 8, H SE 3682, I/A 168 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-41
Empresa: TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA SAM
Consejero
Pres.Com.Ej.
Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6348 , F 105, S 8, H SE 3682, I/A 152 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-41
Consejero
- Andrade Romero Antonio
- Bazo Mora Antonio
- Castreño Lucas Maria Carmen Clarisa
- De Castilla Ruiz Fernando
- Dominguez Marin Antonio
- Fernandez Palomares Adolfo
- Figueroa Clemente Manuel Enrique
- Lara Montes Isabel Luisa
- Martinez Guardiola Mª Del Carmen
- Muñoz Martinez Antonio
- Rincon Cardoso Evelia
- Tomas De Aragon Jimenez Juan
Pres.Com.Ej.
Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5388 , F 188, S 8, H SE 4646, I/A 129 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-41
Consejero
- Andrade Romero Antonio
- Bazo Mora Antonio
- Castreño Lucas Maria Carmen Clarisa
- De Castilla Ruiz Fernando
- Diaz Lopez Alberto
- Dominguez Marin Antonio
- Fernandez Palomares Adolfo
- Figueroa Clemente Manuel Enrique
- Hurtado Garcia Jose Maria
- Ibañez Rosa Susana
- Moyano Gonzalez Francisco Javier
- Muñoz Martinez Antonio
- Tomas De Aragon Jimenez Juan
Pres.Com.Ej.
Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5388 , F 181, S 8, H SE 4646, I/A 112 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-41
Información de ANDRADE ROMERO ANTONIO
Mostramos los datos de ANDRADE ROMERO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRADE ROMERO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos