BOIX MARCOS MATIAS
Informe ejecutivo de BOIX MARCOS MATIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BOIX MARCOS MATIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZATEC SA | Consejero | 10/05/2013 | 11/02/2022 |
PLASTICOS A.M. SL | Liquidador | 31/05/2018 | 31/05/2018 |
PLASTICOS A.M. SL | Administrador Solidario | 31/05/2018 | |
I.P.P. SA | Presidente | 21/10/2013 | 12/06/2015 |
I.P.P. SA | Consejero | 21/10/2013 | 12/06/2015 |
I.P.P. 2 SL | Presidente | 05/06/2009 | 09/05/2014 |
I.P.P. 2 SL | Consejero | 05/06/2009 | 09/05/2014 |
I.P.P. SA | Consejero Delegado Solidario | 18/02/2011 | |
I.P.P. 2 SL | Consejero Delegado Solidario | 05/06/2009 | 18/02/2011 |
VINCULACIONES DE BOIX MARCOS MATIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOIX MARCOS MATIAS
Empresa: ZATEC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4186 , F 48, S 8, H Z 1595, I/A 12 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-50
Empresa: ZATEC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 89, S 8, H Z 1595, I/A 11 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-50
Empresa: PLASTICOS A.M. SL
Liquidador
- Boix Marcos Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 209, S 8, H A 13750, I/A 3 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-03
Empresa: PLASTICOS A.M. SL
Administrador Solidario
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
Liquidador
- Boix Marcos Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 209, S 8, H A 13750, I/A 3 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-03
Empresa: I.P.P. SA
Consejero
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
- Miralles Risueño Julio Angel
Presidente
- Boix Marcos Matias
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 113, S 8, H A 15518, I/A 15 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-03
Empresa: I.P.P. 2 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
- Miralles Risueño Julio Angel
Liquidador
Presidente
- Boix Marcos Matias
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 191, S 8, H A 13716, I/A 6 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-03
Empresa: I.P.P. SA
Consejero
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
- Miralles Risueño Julio Angel
Presidente
- Boix Marcos Matias
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 52, S 8, H A 15518, I/A 12 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-03
Empresa: I.P.P. SA
Consejero
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
- Miralles Risueño Julio Angel
Presidente
- Boix Marcos Matias
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 52, S 8, H A 15518, I/A 12 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-03
Empresa: ZATEC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 89, S 8, H Z 1595, I/A 10 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-50
Empresa: I.P.P. 2 SL
Consejero Delegado Solidario
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 191, S 8, H A 13716, I/A 5 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-03
VER MAS ACTOS
Información de BOIX MARCOS MATIAS
Mostramos los datos de BOIX MARCOS MATIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOIX MARCOS MATIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos