I.P.P. 2 SL - EXTINGUIDA
Municipio Aspe
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social I.P.P. 2 SL
CIF B03446267
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE I.P.P. 2 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE I.P.P. 2 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aznar Reig Joaquin Vicente | Vicepresidente | 05/06/2009 | 09/05/2014 |
Aznar Reig Joaquin Vicente | Consejero | 05/06/2009 | 09/05/2014 |
Boix Marcos Matias | Presidente | 05/06/2009 | 09/05/2014 |
Boix Marcos Matias | Consejero | 05/06/2009 | 09/05/2014 |
Miralles Risueño Julio Angel | Consejero Delegado | 18/02/2011 | 09/05/2014 |
Miralles Risueño Julio Angel | Liquidador | 09/05/2014 | 09/05/2014 |
Miralles Risueño Julio Angel | Secretario | 05/06/2009 | 09/05/2014 |
Miralles Risueño Julio Angel | Consejero | 05/06/2009 | 09/05/2014 |
Aznar Reig Joaquin Vicente | Consejero Delegado Solidario | 05/06/2009 | 18/02/2011 |
Boix Marcos Matias | Consejero Delegado Solidario | 05/06/2009 | 18/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE I.P.P. 2 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 191, S 8, H A 13716, I/A 6 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 191, S 8, H A 13716, I/A 6 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 191, S 8, H A 13716, I/A 6 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-03
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 191, S 8, H A 13716, I/A 6 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-03
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 191, S 8, H A 13716, I/A 5 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-03
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 191, S 8, H A 13716, I/A 5 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-228-03
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 29º.- Duración de los cargos del Organo de Administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 191, S 8, H A 13716, I/A 4 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-03