AZNAR REIG JOAQUIN VICENTE
Informe ejecutivo de AZNAR REIG JOAQUIN VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AZNAR REIG JOAQUIN VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLASTICOS A.M. SL | Administrador Solidario | 31/05/2018 | |
I.P.P. SA | Vicepresidente | 21/10/2013 | 12/06/2015 |
I.P.P. SA | Consejero | 21/10/2013 | 12/06/2015 |
I.P.P. 2 SL | Vicepresidente | 05/06/2009 | 09/05/2014 |
I.P.P. 2 SL | Consejero | 05/06/2009 | 09/05/2014 |
I.P.P. SA | Consejero Delegado Solidario | 18/02/2011 | |
I.P.P. 2 SL | Consejero Delegado Solidario | 05/06/2009 | 18/02/2011 |
VINCULACIONES DE AZNAR REIG JOAQUIN VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZNAR REIG JOAQUIN VICENTE
Empresa: PLASTICOS A.M. SL
Administrador Solidario
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 209, S 8, H A 13750, I/A 3 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-03
Empresa: I.P.P. SA
Consejero
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
- Miralles Risueño Julio Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Aznar Reig Joaquin Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 113, S 8, H A 15518, I/A 15 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-03
Empresa: I.P.P. 2 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
- Miralles Risueño Julio Angel
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Aznar Reig Joaquin Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 191, S 8, H A 13716, I/A 6 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-03
Empresa: I.P.P. SA
Consejero
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
- Miralles Risueño Julio Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Aznar Reig Joaquin Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 52, S 8, H A 15518, I/A 12 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-03
Empresa: I.P.P. SA
Consejero
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
- Miralles Risueño Julio Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Aznar Reig Joaquin Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 52, S 8, H A 15518, I/A 12 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-03
Empresa: I.P.P. 2 SL
Consejero Delegado Solidario
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 191, S 8, H A 13716, I/A 5 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-03
Empresa: I.P.P. SA
Consejero Delegado Solidario
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
- Miralles Risueño Julio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 51, S 8, H A 15518, I/A 10 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-03
Empresa: I.P.P. 2 SL
Consejero Delegado Solidario
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
Consejero
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
- Miralles Risueño Julio Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Aznar Reig Joaquin Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 191, S 8, H A 13716, I/A 4 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-03
Empresa: I.P.P. 2 SL
Consejero Delegado Solidario
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
Consejero
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
- Miralles Risueño Julio Angel
- Navarro Lozano Jose Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Aznar Reig Joaquin Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 191, S 8, H A 13716, I/A 4 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-03
Información de AZNAR REIG JOAQUIN VICENTE
Mostramos los datos de AZNAR REIG JOAQUIN VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZNAR REIG JOAQUIN VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos