MIRALLES RISUEÑO JULIO ANGEL
Informe ejecutivo de MIRALLES RISUEÑO JULIO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIRALLES RISUEÑO JULIO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
I.P.P. SA | Secretario | 21/10/2013 | 12/06/2015 |
I.P.P. SA | Consejero | 21/10/2013 | 12/06/2015 |
I.P.P. 2 SL | Consejero Delegado | 18/02/2011 | 09/05/2014 |
I.P.P. 2 SL | Liquidador | 09/05/2014 | 09/05/2014 |
I.P.P. 2 SL | Secretario | 05/06/2009 | 09/05/2014 |
I.P.P. 2 SL | Consejero | 05/06/2009 | 09/05/2014 |
I.P.P. SA | Consejero Delegado | 18/02/2011 | 14/01/2013 |
I.P.P. SA | Consejero Delegado Solidario | 18/02/2011 |
VINCULACIONES DE MIRALLES RISUEÑO JULIO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRALLES RISUEÑO JULIO ANGEL
Empresa: I.P.P. SA
Consejero
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
- Miralles Risueño Julio Angel
Presidente
Secretario
- Miralles Risueño Julio Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 113, S 8, H A 15518, I/A 15 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-03
Empresa: I.P.P. 2 SL
Liquidador
- Miralles Risueño Julio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 191, S 8, H A 13716, I/A 6 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-03
Empresa: I.P.P. 2 SL
Consejero Delegado
- Miralles Risueño Julio Angel
Consejero
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
- Miralles Risueño Julio Angel
Liquidador
- Miralles Risueño Julio Angel
Presidente
Secretario
- Miralles Risueño Julio Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 191, S 8, H A 13716, I/A 6 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-03
Empresa: I.P.P. SA
Consejero
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
- Miralles Risueño Julio Angel
Presidente
Secretario
- Miralles Risueño Julio Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 52, S 8, H A 15518, I/A 12 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-03
Empresa: I.P.P. SA
Consejero
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
- Miralles Risueño Julio Angel
Presidente
Secretario
- Miralles Risueño Julio Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 52, S 8, H A 15518, I/A 12 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-03
Empresa: I.P.P. SA
Consejero Delegado
- Miralles Risueño Julio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 51, S 8, H A 15518, I/A 11 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-03
Empresa: I.P.P. 2 SL
Consejero Delegado
- Miralles Risueño Julio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 191, S 8, H A 13716, I/A 5 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-03
Empresa: I.P.P. SA
Consejero Delegado
- Miralles Risueño Julio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 51, S 8, H A 15518, I/A 10 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-03
Empresa: I.P.P. SA
Consejero Delegado Solidario
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
- Miralles Risueño Julio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 51, S 8, H A 15518, I/A 10 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-03
Empresa: I.P.P. 2 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aznar Reig Joaquin Vicente
- Boix Marcos Matias
- Miralles Risueño Julio Angel
Presidente
Secretario
- Miralles Risueño Julio Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2130 , F 191, S 8, H A 13716, I/A 4 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-03
VER MAS ACTOS
Información de MIRALLES RISUEÑO JULIO ANGEL
Mostramos los datos de MIRALLES RISUEÑO JULIO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRALLES RISUEÑO JULIO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos