MIRANDA PEREZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de MIRANDA PEREZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIRANDA PEREZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZATEC SA | Presidente | 10/05/2013 | 11/02/2022 |
ZATEC SA | Consejero | 10/05/2013 | 11/02/2022 |
ALUGRAF SL | Secretario | 12/03/2010 | |
ALUGRAF SL | Consejero Delegado Mancomunado | 12/03/2010 | |
ALUGRAF SL | Consejero | 12/03/2010 |
VINCULACIONES DE MIRANDA PEREZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRANDA PEREZ JOSE LUIS
Empresa: ZATEC SA
Consejero
- Benedi Traid Ramon
- Boix Marcos Matias
- Miranda Perez Jose Luis
Presidente
- Miranda Perez Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4186 , F 48, S 8, H Z 1595, I/A 12 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-50
Empresa: ZATEC SA
Consejero
- Benedi Traid Ramon
- Boix Marcos Matias
- Miranda Perez Jose Luis
Presidente
- Miranda Perez Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 89, S 8, H Z 1595, I/A 11 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-50
Empresa: ZATEC SA
Consejero
- Benedi Traid Ramon
- Boix Marcos Matias
- Miranda Perez Jose Luis
Presidente
- Miranda Perez Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 89, S 8, H Z 1595, I/A 10 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-50
Empresa: ALUGRAF SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gracia Miranda Angel
- Miranda Perez Jose Luis
- Ruiz Miranda Maria Luisa
Consejero
- Gracia Miranda Angel
- Miranda Perez Jose Luis
- Ruiz Miranda Maria Luisa
Presidente
Secretario
- Miranda Perez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2210 , F 193, S 8, H Z 6915, I/A B (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-50
Información de MIRANDA PEREZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de MIRANDA PEREZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRANDA PEREZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos