BARQUERO SIMANCAS ADELA MARIA
Informe ejecutivo de BARQUERO SIMANCAS ADELA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARQUERO SIMANCAS ADELA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANSELMO LEON-HIDRAULICA SL | Administrador Mancomunado | 17/12/2018 | |
CIENER SA | Administrador Mancomunado | 12/11/2018 |
VINCULACIONES DE BARQUERO SIMANCAS ADELA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARQUERO SIMANCAS ADELA MARIA
Empresa: CIENER SA
Administrador Mancomunado
- Barquero Simancas Adela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29350 , F 87, S 8, H M 528332, I/A 29 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-28
Empresa: MINICENTRALES DEL TAJO SA
Consejero
- Barquero Simancas Adela Maria
- De La Peña Carreton Jorge
- Instituto Para La Diversificacion Y Ahorro De La E
- Rodriguez Martin Amelia
- Sola Alvarez Enrique
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6465 , F 196, S 8, H M 105305, I/A 63 (19/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-28
Empresa: MINICENTRALES DEL TAJO SA
Consejero
- Barquero Simancas Adela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6465 , F 193, S 8, H M 105305, I/A 56 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-28
Empresa: ANSELMO LEON-HIDRAULICA SL
Administrador Mancomunado
- Barquero Simancas Adela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35757 , F 41, S 8, H M 642584, I/A 8 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Empresa: CIENER SA
Administrador Mancomunado
- Barquero Simancas Adela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29350 , F 75, S 8, H M 528332, I/A 19 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-28
Información de BARQUERO SIMANCAS ADELA MARIA
Mostramos los datos de BARQUERO SIMANCAS ADELA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARQUERO SIMANCAS ADELA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos