SERRANO VAZQUEZ MIGUEL
Informe ejecutivo de SERRANO VAZQUEZ MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SERRANO VAZQUEZ MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERDROLA CLIENTES SA | Apoderado | 12/09/2024 | |
IBERDROLA SERVICIOS ENERGETICOS SA | Apoderado | 21/08/2024 | |
SISTEMAS ENERGETICOS FINCA SAN JUAN SL | Administrador Mancomunado | 09/10/2023 | |
IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA SA | Apoderado | 19/06/2023 | |
PUERTO ROSARIO SOLAR 3 SL | Presidente | 22/03/2022 | |
PUERTO ROSARIO SOLAR 3 SL | Consejero | 22/03/2022 | |
PUERTO ROSARIO SOLAR 2 SL | Presidente | 22/03/2022 | |
PUERTO ROSARIO SOLAR 2 SL | Consejero | 22/03/2022 | |
LLANOS PELAOS FOTOVOLTAICA SL | Consejero | 18/02/2022 | |
LLANOS PELAOS FOTOVOLTAICA SL | Presidente | 18/02/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SERRANO VAZQUEZ MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO VAZQUEZ MIGUEL
Empresa: IBERDROLA CLIENTES SA
Apoderado
- Arenas Gomez Maria Dolores
- Arias Matilla Juan Manuel
- Barona Valiente Cesar
- Bueno Bueno Eva
- Caballero Marriquiain Marcos
- Cabanillas Trillo Juan Antonio
- Cossio Fernandez Oscar
- Diez Besora Albert
- Diez Susperregui Urko
- Espinosa Alderete Isabel Maria
- Fernandez Fernandez Diodoro
- Fernandez Flores Maria Ester
- Fraile Sanchez Abel
- Fuentes Herrero Enrique Carlos
- Gallego Moreno Jose
- Gomez Molina Victoriano
- Gonzalez Do Santos Pablo
- Gonzalez Rodriguez Enrique
- Iglesias Varela Juan Jose
- Lecha Martinez Daniel
- Llorca Rubi Diego Vicente
- Lopez Brea Espiau Pedro Pablo
- Marco Sempere Jaime Roberto
- Martinez Oyarzabal Juan Manuel
- Mas Serrano Nuria
- Mira Amoros Aitor
- Molas Gavira Pablo
- Molina Izquierdo Jose De Calasanz
- Ojeda Perez Kevin Jesus
- Olivares Gonzalez Jose Luis
- Orio Martinez Ander
- Ortiz Virumbrales Alvaro
- Pedrosa Gomez Mikel
- Perez Perez Maria De Las Nieves
- Plaza Perez Luis
- Rios Jorrin Jose
- Rodriguez Rodiño Alvaro Jose
- Roman Monzon Rodrigo
- Roman Riquelme Antonio Jacobo
- Roncero Gamito David
- Roura Ferrer Pere
- Ruiz Castellanos Jose Luis
- Ruiz Ortega Jorge
- Serrano Aniorte Pedro
- Serrano Vazquez Miguel
- Soto Diego Julia
- Soto Gato German
- Tejedor Sampedro Ignacio
- Tortosa Pascual Juan Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 63981, I/A 154 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-48
Empresa: IBERDROLA SERVICIOS ENERGETICOS SA
Apoderado
- Arenas Gomez Maria Dolores
- Arias Matilla Juan Manuel
- Ariso Coderch Alec
- Barona Valiente Cesar
- Bueno Bueno Eva
- Cabanillas Trillo Juan Antonio
- Diez Besora Albert
- Diez Susperregui Urko
- Espinosa Alderete Isabel Maria
- Esteban Plaza Jose
- Fernandez Fernandez Diodoro
- Fernandez Flores Maria Ester
- Fernandez Suarez Raul Jesus
- Fraile Sanchez Abel
- Fuentes Herrero Enrique Carlos
- Gallego Moreno Jose
- Gomez Molina Victoriano
- Gonzalez Do Santos Pablo
- Gonzalez Rodriguez Enrique
- Iglesias Roman Jose Manuel
- Iglesias Varela Juan Jose
- Jaume Pons Cecilia Marina
- Lecha Martinez Daniel
- Llorca Rubi Diego Vicente
- Lopez Brea Espiau Pedro Pablo
- Marco Sempere Jaime Roberto
- Martinez Oyarzabal Juan Manuel
- Mira Amoros Aitor
- Molina Izquierdo Jose De Calasanz
- Ojeda Perez Kevin Jesus
- Perez Perez Maria De Las Nieves
- Plaza Perez Luis
- Rodriguez Rodiño Alvaro Jose
- Roman Monzon Rodrigo
- Roman Riquelme Antonio Jacobo
- Roncero Gamito David
- Ruiz Castellanos Jose Luis
- Santos Arriaga Juan Fernando
- Serrano Aniorte Pedro
- Serrano Vazquez Miguel
- Tejedor Sampedro Ignacio
- Tortosa Pascual Juan Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 56783, I/A 76 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-48
Administrador Mancomunado
- Dominguez Maestro Javier
- Serrano Vazquez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3882 , F 28, S 8, H TF 70877, I/A 2 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-38
Empresa: IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA SA
Apoderado
- Adanero Lopez Jose Luis
- Aldea Corrales Luis
- Alvarez Ibañez Gorka
- Anton Garcia Nicolas
- Astiz Barrenechea Unai
- Barquero Simancas Adela
- Camiruaga Lartategui Koldobika
- Carracedo De Luis Concepcion
- Castresana Lopez Luis Felipe
- Castro Gonzalez Julio Ramon
- Chacon Llorente Rafael
- Corral Garcia Jorge
- De La Fuente Gauli Amaia
- De La Peña Carreton Jorge
- Delpuy Garcia Ramon
- Dominguez Maestro Javier
- Eguinoa Garelly Maria
- Fernandez Fernandez Yaiza
- Fernandez Varela Enrique Manuel
- Garay Ibarreche Borja
- Garcia Calvo Isabel
- Garcia-cuenca Rodriguez Juan Antonio
- Garcia-meras Capote Sandra
- Garcia-monge Gonzalez Helga
- Garcia Segura Pedro Pablo
- Gonzalez Bujanda Jose
- Gonzalez Collado Borja
- Icaza De La Sota Rafael
- Izaga Lopez De Arroyabe Roberto
- Laguna Fernandez Rebeca
- Lara Alvarez Jacobo
- Lazaro Eusa Miguel
- Lopez Diaz Juan
- Lopez Garcia Miguel Angel
- Lopez Leza Natalia
- Lopez Martinez Francisco Jose
- Lopez Nieto Javier
- Lucas Romero Juan Luis
- Machiran Castro Maria Sandra
- Marra Rodriguez Jose Angel
- Martin Ercilla Luis
- Martin Martinez Raquel
- Martinez Riaza Fernando
- Moreno Redondo Alberto
- Otero Zarauza Jose Maria
- Palacios Saiz Javier
- Pelegri Souviron Juan
- Perez Igualador Encarnacion
- Rodriguez Martin Amelia
- Rojo Martinez Eduardo
- Roman Arroyo Alejandro
- Saenz Mancebo Jose Ramon
- Serrano Vazquez Miguel
- Serrano Ydigoras Eduardo
- Sola Alvarez Enrique
- Tamayo Arranz Nora
- Taranco Zabala Eneko
- Vozmediano Serrano Carmen
- Zabalza Estevez Mercedes
- Zotes Garcia Ana Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5946 , F 156, S 8, H BI 75391, I/A 55 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-48
Empresa: PUERTO ROSARIO SOLAR 2 SL
Consejero
- Castresana Lopez Felipe
- Gimeno Alcala Cesar
- Serrano Vazquez Miguel
Presidente
- Serrano Vazquez Miguel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4330 , F 91, S 8, H Z 63727, I/A 2 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-50
Empresa: PUERTO ROSARIO SOLAR 3 SL
Consejero
- Castresana Lopez Felipe
- Gimeno Alcala Cesar
- Serrano Vazquez Miguel
Presidente
- Serrano Vazquez Miguel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4330 , F 98, S 8, H Z 63728, I/A 2 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-50
Empresa: LLANOS PELAOS FOTOVOLTAICA SL
Consejero
- Castresana Lopez Felipe
- Gimeno Alcala Cesar
- Serrano Vazquez Miguel
Presidente
- Serrano Vazquez Miguel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5747, L 4654, F 40, S 8, H MA146023, I/A 5 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-29
Empresa: ENERGIAS ECOLOGICAS DE TENERIFE SA
Apoderado Mancomunado
- Anton Garcia Nicolas
- Anton Garcia Nicolas
- Astiz Barrenechea Unai
- Astiz Barrenechea Unai
- Astiz Barrenechea Unai
- Astiz Barrenechea Unai
- Bacallado Rodriguez Maximo Nicomedes
- Castresana Lopez Luis Felipe
- Castresana Lopez Luis Felipe
- Castresana Lopez Luis Felipe
- Castresana Lopez Luis Felipe
- Castro Gonzalez Julio
- Castro Gonzalez Julio
- Castro Gonzalez Julio
- De La Peña Carreton Jorge
- De La Peña Carreton Jorge
- De La Peña Carreton Jorge
- De La Peña Carreton Jorge
- Garcia Galan Roberto
- Garcia Gonzalez Quijano Javier
- Garcia Gonzalez Quijano Javier
- Garcia Gonzalez Quijano Javier
- Gonzalez Bujanda Jose
- Gonzalez Bujanda Jose
- Gonzalez Bujanda Jose
- Icaza De La Sota Rafael
- Icaza De La Sota Rafael
- Icaza De La Sota Rafael
- Icaza De La Sota Rafael
- Izaga Lopez De Arroyabe Roberto
- Izaga Lopez De Arroyabe Roberto
- Izaga Lopez De Arroyabe Roberto
- Lorenzo Rodriguez Juan Luis
- Martin Pedraza Ricardo
- Murga Tome Alvaro
- Rey Baltar Boogen Estanislao
- Rey Baltar Boogen Estanislao
- Rey Baltar Boogen Estanislao
- Serrano Vazquez Miguel
- Serrano Vazquez Miguel
- Serrano Vazquez Miguel
- Taranco Zabala Eneko
- Taranco Zabala Eneko
- Taranco Zabala Eneko
- Taranco Zabala Eneko
Apoderado Solidario
- Alvarez Ibañez Gorka
- Anton Garcia Nicolas
- Astiz Barrenechea Unai
- Castresana Lopez Luis Felipe
- Castro Gonzalez Julio
- Corral Garcia Jorge
- De La Peña Carreton Jorge
- Eguinoa Garelly Maria
- Eguinoa Garelly Maria
- Eguinoa Garelly Maria
- Garcia Calvo Isabel
- Garcia Calvo Isabel
- Garcia Calvo Isabel
- Garcia Galan Roberto
- Garcia Gonzalez Quijano Javier
- Gonzalez Bujanda Jose
- Icaza De La Sota Rafael
- Izaga Lopez De Arroyabe Roberto
- Martin Pedraza Ricardo
- Murga Tome Alvaro
- Rey Baltar Boogen Estanislao
- Saenz Mancebo Jose Ramon
- Serrano Vazquez Miguel
- Taranco Zabala Eneko
- Vargas Mato Carolina Debora
- Zabalza Estevez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 115, S 8, H TF 36053, I/A 23 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-38
Empresa: ENERGIAS VERDES DE TENERIFE SL
Apoderado Mancomunado
- Anton Garcia Nicolas
- Astiz Barrenechea Unai
- Astiz Barrenechea Unai
- Astiz Barrenechea Unai
- Castresana Lopez Luis Felipe
- Castresana Lopez Luis Felipe
- Castresana Lopez Luis Felipe
- Castro Gonzalez Julio
- Castro Gonzalez Julio
- De La Peña Carreton Jorge
- De La Peña Carreton Jorge
- De La Peña Carreton Jorge
- Garcia Galan Roberto
- Garcia Gonzalez Quijano Javier
- Garcia Gonzalez Quijano Javier
- Gonzalez Bujanda Jose
- Gonzalez Bujanda Jose
- Icaza De La Sota Rafael
- Icaza De La Sota Rafael
- Icaza De La Sota Rafael
- Izaga Lopez De Arroyabe Roberto
- Izaga Lopez De Arroyabe Roberto
- Martin Pedraza Ricardo
- Moreno Mora Ciro Manuel
- Murga Tome Alvaro
- Rey Baltar Boogen Estanislao
- Rey Baltar Boogen Estanislao
- Sanfiel Caparros Jose Miguel
- Serrano Vazquez Miguel
- Serrano Vazquez Miguel
- Taranco Zabala Eneko
- Taranco Zabala Eneko
- Taranco Zabala Eneko
Apoderado Solidario
- Alvarez Ibañez Gorka
- Anton Garcia Nicolas
- Astiz Barrenechea Unai
- Castresana Lopez Luis Felipe
- Castro Gonzalez Julio
- Corral Garcia Jorge
- De La Peña Carreton Jorge
- Eguinoa Garelly Maria
- Eguinoa Garelly Maria
- Garcia Calvo Isabel
- Garcia Calvo Isabel
- Garcia Galan Roberto
- Garcia Gonzalez Quijano Javier
- Gonzalez Bujanda Jose
- Icaza De La Sota Rafael
- Izaga Lopez De Arroyabe Roberto
- Martin Pedraza Ricardo
- Murga Tome Alvaro
- Rey Baltar Boogen Estanislao
- Saenz Mancebo Jose Ramon
- Serrano Vazquez Miguel
- Taranco Zabala Eneko
- Vargas Mato Carolina Debora
- Zabalza Estevez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3645 , F 46, S 8, H TF 63349, I/A 5 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-38
Empresa: IBERDROLA RENOVABLES CANARIAS SA
Administrador Mancomunado
- Serrano Vazquez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3412 , F 128, S 8, H TF 42692, I/A 21 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-38
VER MAS ACTOS
Información de SERRANO VAZQUEZ MIGUEL
Mostramos los datos de SERRANO VAZQUEZ MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO VAZQUEZ MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos