ALDEA CORRALES LUIS
Informe ejecutivo de ALDEA CORRALES LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALDEA CORRALES LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMAS ENERGETICOS CHANDREXA SA | Administrador Mancomunado | 28/09/2023 | |
IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA SA | Apoderado | 19/06/2023 | |
FINCALIA AGROPECUARIA SIGLO XXI SL | Apoderado Solidario | 11/09/2020 | |
FINCALIA AGROPECUARIA SIGLO XXI SL | Apoderado Mancomunado | 11/09/2020 | |
FINCALIA AGROPECUARIA SA | Apoderado Solidario | 10/09/2020 | |
FINCALIA AGROPECUARIA SA | Apoderado Mancomunado | 10/09/2020 | |
EOLICAS DE EUSKADI SA | Administrador Mancomunado | 21/05/2018 | |
IBERDROLA RENOVABLES GALICIA SA | Administrador Mancomunado | 21/05/2018 |
VINCULACIONES DE ALDEA CORRALES LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALDEA CORRALES LUIS
Empresa: SISTEMAS ENERGETICOS CHANDREXA SA
Administrador Mancomunado
- Aldea Corrales Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 900 , F 38, S 8, H OR 9059, I/A 53 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-32
Empresa: SISTEMAS ENERGETICOS CHANDREXA SA
Administrador Mancomunado
- Aldea Corrales Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 900 , F 38, S 8, H OR 9059, I/A 53 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-32
Empresa: IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA SA
Apoderado
- Adanero Lopez Jose Luis
- Aldea Corrales Luis
- Alvarez Ibañez Gorka
- Anton Garcia Nicolas
- Astiz Barrenechea Unai
- Barquero Simancas Adela
- Camiruaga Lartategui Koldobika
- Carracedo De Luis Concepcion
- Castresana Lopez Luis Felipe
- Castro Gonzalez Julio Ramon
- Chacon Llorente Rafael
- Corral Garcia Jorge
- De La Fuente Gauli Amaia
- De La Peña Carreton Jorge
- Delpuy Garcia Ramon
- Dominguez Maestro Javier
- Eguinoa Garelly Maria
- Fernandez Fernandez Yaiza
- Fernandez Varela Enrique Manuel
- Garay Ibarreche Borja
- Garcia Calvo Isabel
- Garcia-cuenca Rodriguez Juan Antonio
- Garcia-meras Capote Sandra
- Garcia-monge Gonzalez Helga
- Garcia Segura Pedro Pablo
- Gonzalez Bujanda Jose
- Gonzalez Collado Borja
- Icaza De La Sota Rafael
- Izaga Lopez De Arroyabe Roberto
- Laguna Fernandez Rebeca
- Lara Alvarez Jacobo
- Lazaro Eusa Miguel
- Lopez Diaz Juan
- Lopez Garcia Miguel Angel
- Lopez Leza Natalia
- Lopez Martinez Francisco Jose
- Lopez Nieto Javier
- Lucas Romero Juan Luis
- Machiran Castro Maria Sandra
- Marra Rodriguez Jose Angel
- Martin Ercilla Luis
- Martin Martinez Raquel
- Martinez Riaza Fernando
- Moreno Redondo Alberto
- Otero Zarauza Jose Maria
- Palacios Saiz Javier
- Pelegri Souviron Juan
- Perez Igualador Encarnacion
- Rodriguez Martin Amelia
- Rojo Martinez Eduardo
- Roman Arroyo Alejandro
- Saenz Mancebo Jose Ramon
- Serrano Vazquez Miguel
- Serrano Ydigoras Eduardo
- Sola Alvarez Enrique
- Tamayo Arranz Nora
- Taranco Zabala Eneko
- Vozmediano Serrano Carmen
- Zabalza Estevez Mercedes
- Zotes Garcia Ana Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5946 , F 156, S 8, H BI 75391, I/A 55 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-48
Empresa: EOLICAS DE EUSKADI SA
Administrador Mancomunado
- Aldea Corrales Luis
- Izaga Lopez De Arroyabe Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1723 , F 91, S 8, H VI 6069, I/A 63 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-01
Empresa: IBERDROLA RENOVABLES GALICIA SA
Administrador Mancomunado
- Aldea Corrales Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 900 , F 18, S 8, H OR 7045, I/A 87 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-32
Empresa: FINCALIA AGROPECUARIA SIGLO XXI SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10650, L 7931, F 106, S 8, H V 185245, I/A 6 (11/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-46
Empresa: FINCALIA AGROPECUARIA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10529, L 7810, F 224, S 8, H V 131553, I/A 19 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-46
Empresa: CIENER SA
Administrador Mancomunado
- Aldea Corrales Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29350 , F 85, S 8, H M 528332, I/A 23 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-28
Empresa: IBERDROLA RENOVABLES GALICIA SA
Administrador Mancomunado
- Aldea Corrales Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 881 , F 128, S 8, H OR 7045, I/A 77 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-32
Empresa: SISTEMAS ENERGETICOS CHANDREXA SA
Administrador Mancomunado
- Aldea Corrales Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817 , F 58, S 8, H OR 9059, I/A 47 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-32
VER MAS ACTOS
Información de ALDEA CORRALES LUIS
Mostramos los datos de ALDEA CORRALES LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALDEA CORRALES LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos