CAMIRUAGA LARTATEGUI KOLDOBIKA
Informe ejecutivo de CAMIRUAGA LARTATEGUI KOLDOBIKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAMIRUAGA LARTATEGUI KOLDOBIKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA SA | Apoderado | 19/06/2023 | |
IBERDROLA ESPAÑA SA | Apoderado | 23/06/2022 | |
IBERDROLA ENERGIA INTERNACIONAL SA | Apoderado | 05/05/2021 | |
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONFORT SA | Apoderado | 03/12/2020 | |
IBERDROLA CLIENTES SA | Apoderado | 30/10/2020 | |
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SA | Apoderado | 30/10/2020 | |
IBERDROLA SERVICIOS ENERGETICOS SA | Apoderado | 30/10/2020 | |
ENERGYWORKS MONZON SL | Apoderado Solidario | 18/06/2020 | |
ENERGYWORKS MONZON SL | Apoderado Mancomunado | 18/06/2020 | |
ENERGYWORKS FONZ SL | Apoderado Solidario | 18/06/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CAMIRUAGA LARTATEGUI KOLDOBIKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMIRUAGA LARTATEGUI KOLDOBIKA
Empresa: IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA SA
Apoderado
- Adanero Lopez Jose Luis
- Aldea Corrales Luis
- Alvarez Ibañez Gorka
- Anton Garcia Nicolas
- Astiz Barrenechea Unai
- Barquero Simancas Adela
- Camiruaga Lartategui Koldobika
- Carracedo De Luis Concepcion
- Castresana Lopez Luis Felipe
- Castro Gonzalez Julio Ramon
- Chacon Llorente Rafael
- Corral Garcia Jorge
- De La Fuente Gauli Amaia
- De La Peña Carreton Jorge
- Delpuy Garcia Ramon
- Dominguez Maestro Javier
- Eguinoa Garelly Maria
- Fernandez Fernandez Yaiza
- Fernandez Varela Enrique Manuel
- Garay Ibarreche Borja
- Garcia Calvo Isabel
- Garcia-cuenca Rodriguez Juan Antonio
- Garcia-meras Capote Sandra
- Garcia-monge Gonzalez Helga
- Garcia Segura Pedro Pablo
- Gonzalez Bujanda Jose
- Gonzalez Collado Borja
- Icaza De La Sota Rafael
- Izaga Lopez De Arroyabe Roberto
- Laguna Fernandez Rebeca
- Lara Alvarez Jacobo
- Lazaro Eusa Miguel
- Lopez Diaz Juan
- Lopez Garcia Miguel Angel
- Lopez Leza Natalia
- Lopez Martinez Francisco Jose
- Lopez Nieto Javier
- Lucas Romero Juan Luis
- Machiran Castro Maria Sandra
- Marra Rodriguez Jose Angel
- Martin Ercilla Luis
- Martin Martinez Raquel
- Martinez Riaza Fernando
- Moreno Redondo Alberto
- Otero Zarauza Jose Maria
- Palacios Saiz Javier
- Pelegri Souviron Juan
- Perez Igualador Encarnacion
- Rodriguez Martin Amelia
- Rojo Martinez Eduardo
- Roman Arroyo Alejandro
- Saenz Mancebo Jose Ramon
- Serrano Vazquez Miguel
- Serrano Ydigoras Eduardo
- Sola Alvarez Enrique
- Tamayo Arranz Nora
- Taranco Zabala Eneko
- Vozmediano Serrano Carmen
- Zabalza Estevez Mercedes
- Zotes Garcia Ana Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5946 , F 156, S 8, H BI 75391, I/A 55 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-48
Empresa: IBERDROLA ESPAÑA SA
Apoderado
- Cabezudo Pueyo Manuel
- Camiruaga Lartategui Koldobika
- Fernandez Alvarez Nuria
- Gimenez Tamayo Elena
- Iglesias Velasco Pablo
- Markaida Valdes Naiara
- Marrodan Loro Juan Karin
- Martin Chamorro Raul
- Murga Tome Alvaro
- Oleaga De La Quintana Ignacio
- Perez Lombardero Purificacion
- Quesada Santiago Pilar
- Sierra Solache Patricia
- Tarrega De La Rua Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5994 , F 19, S 8, H BI 63980, I/A 135 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-48
Empresa: IBERDROLA ENERGIA INTERNACIONAL SA
Apoderado
- Camiruaga Lartategui Koldobika
- Ibarretxe Larisgoitia Arrate
- Soutullo Casanueva Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5801 , F 80, S 8, H BI 71275, I/A 36 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-48
Empresa: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONFORT SA
Apoderado
- Camiruaga Lartategui Koldobika
- Marcaida Zugazaga Iciar
- Martin Gomez Santiago
- Pombo Jimenez Carlos
- Viudes Simo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36873 , F 63, S 8, H M 335979, I/A 40 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-28
Empresa: IBERDROLA SERVICIOS ENERGETICOS SA
Apoderado
- Camiruaga Lartategui Koldobika
- Marcaida Zugazaga Iciar
- Martin Gomez Santiago
- Pombo Jimenez Carlos
- Viudes Simo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5632 , F 23, S 8, H BI 56783, I/A 41 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-48
Apoderado
- Camiruaga Lartategui Koldobika
- Marcaida Zugazaga Iciar
- Martin Gomez Santiago
- Pombo Jimenez Carlos
- Viudes Simo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5942 , F 37, S 8, H BI 53822, I/A 74 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-48
Empresa: IBERDROLA CLIENTES SA
Apoderado
- Camiruaga Lartategui Koldobika
- Marcaida Zugazaga Iciar
- Martin Gomez Santiago
- Pombo Jimenez Carlos
- Viudes Simo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5806 , F 22, S 8, H BI 63981, I/A 77 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-48
Empresa: ENERGYWORKS FONZ SL
Apoderado Mancomunado
- Camiruaga Lartategui Koldobika
- Garcia Arrabal Ramon Javier
- Martin Gomez Santiago
- Viudes Simo Ramon
Apoderado Solidario
- Camiruaga Lartategui Koldobika
- Garcia Arrabal Ramon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 660 , F 223, S 8, H HU 6952, I/A 48 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-22
Empresa: ENERGYWORKS MONZON SL
Apoderado Mancomunado
- Camiruaga Lartategui Koldobika
- Garcia Arrabal Ramon Javier
- Martin Gomez Santiago
- Viudes Simo Ramon
Apoderado Solidario
- Camiruaga Lartategui Koldobika
- Garcia Arrabal Ramon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617 , F 183, S 8, H HU 6951, I/A 52 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-22
Empresa: ENERGYWORKS SAN MILLAN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Camiruaga Lartategui Koldobika
- Garcia Arrabal Ramon Javier
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 71, S 8, H LE 12940, I/A 49 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-24
VER MAS ACTOS
Información de CAMIRUAGA LARTATEGUI KOLDOBIKA
Mostramos los datos de CAMIRUAGA LARTATEGUI KOLDOBIKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMIRUAGA LARTATEGUI KOLDOBIKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos