MINICENTRALES DEL TAJO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tomas Redondo, 1
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MINICENTRALES DEL TAJO SA
CIF A78921533
Actividad Producción de energía hidroeléctrica
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE MINICENTRALES DEL TAJO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MINICENTRALES DEL TAJO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Uzquiano Gregorio | Apoderado Mancomunado | 15/03/2010 | 19/08/2023 |
Alaña Latxiondo Jose Miguel | Apoderado Mancomunado | 15/03/2010 | 19/08/2023 |
Arias Coterillo Fernando Julio | Apoderado Solidario | 15/03/2010 | 19/08/2023 |
Arrieta Blanco Javier | Apoderado Mancomunado | 15/03/2010 | 19/08/2023 |
Arriola Alcibar Itziar | Apoderado Mancomunado | 15/03/2010 | 19/08/2023 |
Astiz Barrenechea Unai | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/03/2010 | 19/08/2023 |
Azorin Cuadrillero Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/03/2010 | 19/08/2023 |
Barquero Simancas Adela Maria | Consejero | 20/06/2019 | 19/08/2023 |
Barquin Morales Imanol | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/03/2010 | 19/08/2023 |
Barrondo Arechaga Jon | Apoderado Mancomunado | 15/03/2010 | 19/08/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MINICENTRALES DEL TAJO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6465 , F 196, S 8, H M 105305, I/A 63 (19/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6465 , F 196, S 8, H M 105305, I/A 63 (19/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6465 , F 196, S 8, H M 105305, I/A 63 (19/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6465 , F 196, S 8, H M 105305, I/A 63 (19/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6465 , F 196, S 8, H M 105305, I/A 62 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6465 , F 196, S 8, H M 105305, I/A 62 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6465 , F 195, S 8, H M 105305, I/A 61 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6465 , F 195, S 8, H M 105305, I/A 61 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6465 , F 195, S 8, H M 105305, I/A 61 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6465 , F 195, S 8, H M 105305, I/A 60 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-28