ANUBLA LUCIA EUGENIO ANTONIO
Informe ejecutivo de ANUBLA LUCIA EUGENIO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANUBLA LUCIA EUGENIO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENFE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SME SA | Apoderado Solidario | 14/12/2020 |
VINCULACIONES DE ANUBLA LUCIA EUGENIO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANUBLA LUCIA EUGENIO ANTONIO
Apoderado Solidario
- Aguado Fernandez Juan Ignacio
- Anubla Lucia Eugenio Antonio
- Campo Cascallana Roberto
- Dominguez Ruiz Javier
- Espinilla Garrido Angel Maria
- Esquinas Torres Mario
- Faro Moure Emilio
- Fernandez Avello Pablo Faustino
- Fernandez Pello Balbuena Javier
- Garcia Seoane Santiago
- Hernandez Fernandez Leonardo
- Ibarz Padrosa Maria Pilar
- Juste Velasco Felipe Ramon
- Lamparero Lazaro Silfredo
- Lara Toribio Manuela
- Lizcano Abengozar Joaquin
- Lopez Lobo Raul
- Martin Jimenez Jose Tomas
- Martinez Lopez Patricio
- Ocaña Arribas Sergio Manuel
- Perez Ibañez Luis Angel
- Real Sanchez Juan Jose
- Rodriguez Fernandez Marco Antonio
- Torres Aguado Teresa
- Ureta Maeso David
- Yuste Montiel Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38074 , F 22, S 8, H M 575735, I/A 61 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Anubla Lucia Eugenio Antonio
- Dominguez Ruiz Javier
- Espinilla Garrido Angel Maria
- Faro Moure Emilio
- Garcia Seoane Santiago
- Gomez Cabero Juan Jose
- Hernandez Fernandez Leonardo
- Lamparero Lazaro Silfredo
- Lara Toribio Manuela
- Lizcano Abengozar Joaquin
- Lopez Lobo Raul
- Martin Jimenez Jose Tomas
- Morla Novell Jorge
- Ocaña Arribas Sergio Manuel
- Perez Ibañez Luis Angel
- Real Sanchez Juan Jose
- Torres Aguado Teresa
- Ureta Maeso David
- Yuste Montiel Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38074 , F 22, S 8, H M 575735, I/A 61 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Apoderado
- Anubla Lucia Eugenio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31997 , F 225, S 8, H M 575735, I/A 34 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-28
Empresa: ERION MANTENIMIENTO FERROVIARIO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Anubla Lucia Eugenio Antonio
- Garcia Lopez-gasco Jeronimo
- Pedrosa Marquez Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23759 , F 78, S 8, H M 426400, I/A 18 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-28
Empresa: RENFE FABRICACION Y MANTENIMIENTO SA
Apoderado Solidario
- Anubla Lucia Eugenio Antonio
- Garcia Lopez-gasco Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31997 , F 88, S 8, H M 575735, I/A 18 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
Empresa: RENFE FABRICACION Y MANTENIMIENTO SA
Apoderado Solidario
- Aguado Fernandez Juan Ignacio
- Anubla Lucia Eugenio Antonio
- Caerols Garcia Juan Jose
- Campo Cascallana Roberto
- Castillo Vizcaino Mayte
- Eiras Gago Manuel
- Fernandez Pello Balbuena Javier
- Garcia Lopez-gasco Jeronimo
- Lopez Pulido Juan
- Luna Martin Juan Carlos
- Martinez Lopez Patricio
- Nicolas Martin Natividad
- Venero Pedrosa Braulio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31997 , F 81, S 8, H M 575735, I/A 10 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28
Empresa: ERION MANTENIMIENTO FERROVIARIO SA
Consejero
- Anubla Lucia Eugenio Antonio
- Garcia Lopez-gasco Jeronimo
- Orozco Messana Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23759 , F 75, S 8, H M 426400, I/A 12 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-28
Información de ANUBLA LUCIA EUGENIO ANTONIO
Mostramos los datos de ANUBLA LUCIA EUGENIO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANUBLA LUCIA EUGENIO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos