ESPINILLA GARRIDO ANGEL MARIA
Informe ejecutivo de ESPINILLA GARRIDO ANGEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESPINILLA GARRIDO ANGEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENFE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SME SA | Apoderado Solidario | 14/12/2020 |
VINCULACIONES DE ESPINILLA GARRIDO ANGEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPINILLA GARRIDO ANGEL MARIA
Apoderado Solidario
- Aguado Fernandez Juan Ignacio
- Anubla Lucia Eugenio Antonio
- Campo Cascallana Roberto
- Dominguez Ruiz Javier
- Espinilla Garrido Angel Maria
- Esquinas Torres Mario
- Faro Moure Emilio
- Fernandez Avello Pablo Faustino
- Fernandez Pello Balbuena Javier
- Garcia Seoane Santiago
- Hernandez Fernandez Leonardo
- Ibarz Padrosa Maria Pilar
- Juste Velasco Felipe Ramon
- Lamparero Lazaro Silfredo
- Lara Toribio Manuela
- Lizcano Abengozar Joaquin
- Lopez Lobo Raul
- Martin Jimenez Jose Tomas
- Martinez Lopez Patricio
- Ocaña Arribas Sergio Manuel
- Perez Ibañez Luis Angel
- Real Sanchez Juan Jose
- Rodriguez Fernandez Marco Antonio
- Torres Aguado Teresa
- Ureta Maeso David
- Yuste Montiel Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38074 , F 22, S 8, H M 575735, I/A 61 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Anubla Lucia Eugenio Antonio
- Dominguez Ruiz Javier
- Espinilla Garrido Angel Maria
- Faro Moure Emilio
- Garcia Seoane Santiago
- Gomez Cabero Juan Jose
- Hernandez Fernandez Leonardo
- Lamparero Lazaro Silfredo
- Lara Toribio Manuela
- Lizcano Abengozar Joaquin
- Lopez Lobo Raul
- Martin Jimenez Jose Tomas
- Morla Novell Jorge
- Ocaña Arribas Sergio Manuel
- Perez Ibañez Luis Angel
- Real Sanchez Juan Jose
- Torres Aguado Teresa
- Ureta Maeso David
- Yuste Montiel Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38074 , F 22, S 8, H M 575735, I/A 61 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Apoderado
- Dominguez Ruiz Javier
- Espinilla Garrido Angel Maria
- Gomez Cabero Juan Jose
- Lamparero Lazaro Silfredo
- Lara Toribio Manuela
- Perez Ibañez Luis Angel
- Yuste Montiel Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38074 , F 12, S 8, H M 575735, I/A 49 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Espinilla Garrido Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 216, S 8, H M 581393, I/A 22 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Apoderado
- Espinilla Garrido Angel Maria
- Gomez Comino Barrilero Cecilio
- Pintado Palacio Felix
- Vazquez Vega Pablo
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32300 , F 86, S 8, H M 581393, I/A 5 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Empresa: ACTREN MANTENIMIENTO FERROVIARIO SA
Apoderado Mancomunado
- Espinilla Garrido Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26616 , F 94, S 8, H M 442162, I/A 21 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-28
Información de ESPINILLA GARRIDO ANGEL MARIA
Mostramos los datos de ESPINILLA GARRIDO ANGEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPINILLA GARRIDO ANGEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos