VAZQUEZ VEGA PABLO
Informe ejecutivo de VAZQUEZ VEGA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE VAZQUEZ VEGA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENFE FABRICACION Y MANTENIMIENTO SA | Presidente | 15/12/2014 | |
RENFE FABRICACION Y MANTENIMIENTO SA | Consejero | 15/12/2014 | |
RENFE FABRICACION Y MANTENIMIENTO SA | Apoderado | 15/12/2014 | |
RENFE MERCANCIAS SA | Apoderado | 13/11/2014 | |
RENFE VIAJEROS SA | Presidente | 13/11/2014 | |
RENFE VIAJEROS SA | Consejero | 13/11/2014 | |
RENFE VIAJEROS SA | Apoderado | 13/11/2014 | |
RENFE MERCANCIAS SA | Presidente | 11/11/2014 | |
RENFE MERCANCIAS SA | Consejero | 11/11/2014 | |
CONSORCIO ESPAÑOL ALTA VELOCIDAD MECA MEDINA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/05/2013 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ VEGA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ VEGA PABLO
Apoderado
- Vazquez Vega Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34382 , F 46, S 8, H M 577807, I/A 21 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
Consejero
- Barrero Vazquez Berta
- Bonet Sanchez Eduardo
- Vazquez Vega Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31039 , F 46, S 8, H M 527984, I/A 23 (18/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-28
Presidente
- Vazquez Vega Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31039 , F 45, S 8, H M 527984, I/A 21 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-28
Consejero
- Madrid Espinosa Antonio
- Nicolas Puiggari Fernando
- Segrelles Garcia Jorge
- Vazquez Vega Pablo
Presidente
- Vazquez Vega Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31039 , F 44, S 8, H M 527984, I/A 20 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-28
Apoderado
- Vazquez Vega Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 31, S 8, H M 581393, I/A 13 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Consejero
- Barrero Vazquez Berta
- Vazquez Vega Pablo
Presidente
- Vazquez Vega Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 31, S 8, H M 581393, I/A 13 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Apoderado
- Barrero Vazquez Berta
- Vazquez Vega Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31997 , F 184, S 8, H M 575733, I/A 39 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
Consejero
- Barrero Vazquez Berta
- Vazquez Vega Pablo
Presidente
- Vazquez Vega Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31997 , F 184, S 8, H M 575733, I/A 38 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
Apoderado
- Barrero Vazquez Berta
- Vazquez Vega Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33837 , F 212, S 8, H M 575734, I/A 23 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
Consejero
- Barrero Vazquez Berta
- Vazquez Vega Pablo
Presidente
- Vazquez Vega Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33837 , F 211, S 8, H M 575734, I/A 22 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
VER MAS ACTOS
Información de VAZQUEZ VEGA PABLO
Mostramos los datos de VAZQUEZ VEGA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ VEGA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos