NICOLAS PUIGGARI FERNANDO
Informe ejecutivo de NICOLAS PUIGGARI FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NICOLAS PUIGGARI FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSORCIO ESPAÑOL ALTA VELOCIDAD MECA MEDINA SA | Consejero | 27/09/2019 |
VINCULACIONES DE NICOLAS PUIGGARI FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NICOLAS PUIGGARI FERNANDO
Consejero
- Nicolas Puiggari Fernando
- Torres Gella Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31039 , F 59, S 8, H M 527984, I/A 46 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Consejero
- Hernandez-coronado Quintero Pablo
- Nicolas Puiggari Fernando
- Torres Gella Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31039 , F 51, S 8, H M 527984, I/A 37 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
Consejero
- Nicolas Puiggari Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31039 , F 46, S 8, H M 527984, I/A 24 (18/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-28
Consejero
- Madrid Espinosa Antonio
- Nicolas Puiggari Fernando
- Segrelles Garcia Jorge
- Vazquez Vega Pablo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31039 , F 44, S 8, H M 527984, I/A 20 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-28
Consejero
- Nicolas Puiggari Fernando
- Vazquez Vega Pablo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31039 , F 44, S 8, H M 527984, I/A 19 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-28
Consejero
- Nicolas Puiggari Fernando
- Peña Perez Enrique
- Vazquez Vega Pablo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31039 , F 42, S 8, H M 527984, I/A 15 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-28
Consejero
- Nicolas Puiggari Fernando
- Vazquez Vega Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29333 , F 95, S 8, H M 527984, I/A 7 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-28
Información de NICOLAS PUIGGARI FERNANDO
Mostramos los datos de NICOLAS PUIGGARI FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NICOLAS PUIGGARI FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos