RODRIGUEZ FERNANDEZ MARCO ANTONIO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ FERNANDEZ MARCO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 28
Empresas inactivas: 17
CARGOS DE RODRIGUEZ FERNANDEZ MARCO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENFE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SME SA | Apoderado Solidario | 14/12/2020 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ FERNANDEZ MARCO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ FERNANDEZ MARCO ANTONIO
Empresa: SERENDIPITY LEARNING SERVICES SL
Liquidador
- Rodriguez Fernandez Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44800 , F 130, S 8, H B 467901, I/A 2 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-08
Empresa: SERENDIPITY LEARNING SERVICES SL
Administrador Unico
- Rodriguez Fernandez Marco Antonio
Liquidador
- Rodriguez Fernandez Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44800 , F 130, S 8, H B 467901, I/A 2 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-08
Empresa: HANSON HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barandiaran Gaytan De Ayala Borja
- De Agustin Garcia Raquel
- Fernandez Escobedo Antonio
- Lopez Vaquero Eduardo
- Rodriguez Fernandez Marco Antonio
- Sanchez Galan Carlos
- Sanz Azañon Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34251 , F 91, S 8, H M 61413, I/A 553 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-28
Empresa: J RIERA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barandiaran Gaytan De Ayala Borja
- Cabeza Rodriguez Carlos
- Fernandez Escobedo Antonio
- Lopez Vaquero Eduardo
- Rodriguez Fernandez Marco Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46257 , F 66, S 8, H B 32672, I/A 70 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barandiaran Gaytan De Ayala Borja
- De Agustin Garcia Raquel
- Fernandez Escobedo Antonio
- Lopez Vaquero Eduardo
- Rodriguez Fernandez Marco Antonio
- Sanchez Galan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5652, L 4559, F 105, S 8, H MA 26833, I/A 79 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-29
Empresa: HORMIGONES Y MINAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barandiaran Gaytan De Ayala Borja
- De Agustin Garcia Raquel
- Fernandez Escobedo Antonio
- Lopez Vaquero Eduardo
- Rodriguez Fernandez Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5225, L 4132, F 201, S 8, H MA 88973, I/A 91 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-29
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CANTERAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barandiaran Gaytan De Ayala Borja
- De Agustin Garcia Raquel
- Fernandez Escobedo Antonio
- Lopez Vaquero Eduardo
- Rodriguez Fernandez Marco Antonio
- Sanchez Galan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6014, L 4921, F 203, S 8, H MA 20365, I/A 138 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-29
Empresa: SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5195, L 4102, F 195, S 8, H MA120234, I/A 49 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-29
Empresa: VENTORE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barandiaran Gaytan De Ayala Borja
- De Agustin Garcia Raquel
- Fernandez Escobedo Antonio
- Lopez Vaquero Eduardo
- Rodriguez Fernandez Marco Antonio
- Sanchez Galan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5651, L 4558, F 66, S 8, H MA 43914, I/A 107 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-29
Empresa: HANSON HISPANIA HORMIGONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Escobedo Antonio
- Lopez Vaquero Eduardo
- Rodriguez Fernandez Marco Antonio
- Sanchez Galan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5707, L 4614, F 49, S 8, H MA143734, I/A 11 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-29
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ FERNANDEZ MARCO ANTONIO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ FERNANDEZ MARCO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ FERNANDEZ MARCO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos