NICOLAS MARTIN NATIVIDAD
Informe ejecutivo de NICOLAS MARTIN NATIVIDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE NICOLAS MARTIN NATIVIDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENFE FABRICACION Y MANTENIMIENTO SA | Apoderado Solidario | 24/04/2014 |
VINCULACIONES DE NICOLAS MARTIN NATIVIDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NICOLAS MARTIN NATIVIDAD
Apoderado Solidario
- Castillo Vizcaino Mayte
- Luna Martin Juan Carlos
- Nicolas Martin Natividad
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38074 , F 8, S 8, H M 575735, I/A 43 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: RENFE FABRICACION Y MANTENIMIENTO SA
Apoderado Solidario
- Aguado Fernandez Juan Ignacio
- Anubla Lucia Eugenio Antonio
- Caerols Garcia Juan Jose
- Campo Cascallana Roberto
- Castillo Vizcaino Mayte
- Eiras Gago Manuel
- Fernandez Pello Balbuena Javier
- Garcia Lopez-gasco Jeronimo
- Lopez Pulido Juan
- Luna Martin Juan Carlos
- Martinez Lopez Patricio
- Nicolas Martin Natividad
- Venero Pedrosa Braulio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31997 , F 81, S 8, H M 575735, I/A 10 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28
Empresa: MULTI RENFE MERCANCIAS SA
Apoderado Solidario
- Nicolas Martin Natividad
- Ramiro Llorente Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29243 , F 7, S 8, H M 526450, I/A 3 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
Empresa: IRION RENFE MERCANCIAS SA
Apoderado Solidario
- Nicolas Martin Natividad
- Ramiro Llorente Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29243 , F 25, S 8, H M 526451, I/A 3 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28
Empresa: CONTREN RENFE MERCANCIAS SA
Apoderado Solidario
- Nicolas Martin Natividad
- Ramiro Llorente Jose-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29243 , F 41, S 8, H M 526452, I/A 3 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-28
Información de NICOLAS MARTIN NATIVIDAD
Mostramos los datos de NICOLAS MARTIN NATIVIDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NICOLAS MARTIN NATIVIDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos