IRION RENFE MERCANCIAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Agustin de Foxa, S/N
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IRION RENFE MERCANCIAS SA
CIF A86289337
Capital Social 3665000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por ferrocarril
Fecha de Constitución 12/09/2011
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario RENFE OPERADORA
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE IRION RENFE MERCANCIAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRION RENFE MERCANCIAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fresno Castro Manuel | Consejero | 25/04/2012 | 24/02/2014 |
Gallizo Rueda Veronica | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/10/2011 | 24/02/2014 |
Gallizo Rueda Veronica | Apoderado Mancomunado | 26/10/2011 | 24/02/2014 |
Gomez Comino Barrilero Cecilio | Consejero | 25/04/2012 | 24/02/2014 |
Gomez Pomar Rodriguez Julio | Presidente | 13/03/2012 | 24/02/2014 |
Gomez Pomar Rodriguez Julio | Consejero | 13/03/2012 | 24/02/2014 |
Huerta Leiva Rocio | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/10/2011 | 24/02/2014 |
Huerta Leiva Rocio | Apoderado Mancomunado | 26/10/2011 | 24/02/2014 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 14/05/2012 | 24/02/2014 |
Lozano Arribas Susana | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/10/2011 | 24/02/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IRION RENFE MERCANCIAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29243 , F 31, S 8, H M 526451, I/A 13 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29243 , F 31, S 8, H M 526451, I/A 13 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29243 , F 31, S 8, H M 526451, I/A 13 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29243 , F 30, S 8, H M 526451, I/A 12 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29243 , F 30, S 8, H M 526451, I/A 12 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29243 , F 30, S 8, H M 526451, I/A 11 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29243 , F 28, S 8, H M 526451, I/A 10 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-28
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29243 , F 28, S 8, H M 526451, I/A 9 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-28
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29243 , F 28, S 8, H M 526451, I/A 9 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29243 , F 28, S 8, H M 526451, I/A 8 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-28