CASTILLO VIZCAINO MAYTE
Informe ejecutivo de CASTILLO VIZCAINO MAYTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTILLO VIZCAINO MAYTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENFE FABRICACION Y MANTENIMIENTO SA | Apoderado Solidario | 24/04/2014 |
VINCULACIONES DE CASTILLO VIZCAINO MAYTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO VIZCAINO MAYTE
Apoderado Solidario
Apoderado
- Castillo Vizcaino Mayte
- Fernandez Varea Santiago
- Martin Merino Felix Apolinar
- Padierna Acero Francisco Julian
- Santiso Del Valle Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 575733, I/A 192 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: IRVIA MANTENIMIENTO FERROVIARIO SA
Consejero
- Castillo Vizcaino Mayte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31495 , F 73, S 8, H M 455455, I/A 39 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Apoderado Solidario
- Castillo Vizcaino Mayte
- Luna Martin Juan Carlos
- Nicolas Martin Natividad
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38074 , F 8, S 8, H M 575735, I/A 43 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: IRVIA MANTENIMIENTO FERROVIARIO SA
Consejero
- Castillo Vizcaino Mayte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31495 , F 70, S 8, H M 455455, I/A 32 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
Apoderado
- Castillo Vizcaino Mayte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31997 , F 191, S 8, H M 575733, I/A 48 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
Empresa: RENFE FABRICACION Y MANTENIMIENTO SA
Apoderado Solidario
- Aguado Fernandez Juan Ignacio
- Anubla Lucia Eugenio Antonio
- Caerols Garcia Juan Jose
- Campo Cascallana Roberto
- Castillo Vizcaino Mayte
- Eiras Gago Manuel
- Fernandez Pello Balbuena Javier
- Garcia Lopez-gasco Jeronimo
- Lopez Pulido Juan
- Luna Martin Juan Carlos
- Martinez Lopez Patricio
- Nicolas Martin Natividad
- Venero Pedrosa Braulio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31997 , F 81, S 8, H M 575735, I/A 10 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28
Información de CASTILLO VIZCAINO MAYTE
Mostramos los datos de CASTILLO VIZCAINO MAYTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO VIZCAINO MAYTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos