WUALAPP APPMARKET SL - EXTINGUIDA
Dirección social RUA de Maria de los Angeles de la Gandara (Chocha Be, S/N
Código Postal 15890
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Razón Social WUALAPP APPMARKET SL
CIF B70429279
Capital Social 32500.0 Euros
Fecha de Constitución 16/10/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario INVBIT DISEÑO Y DESARROLLO WEB SL
VINCULACIONES DE WUALAPP APPMARKET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WUALAPP APPMARKET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dacosta Balboa Marcos | Administrador Mancomunado | 19/12/2018 | 05/03/2024 |
Dacosta Balboa Marcos | Liquidador | 05/03/2024 | 05/03/2024 |
INVBIT DISEÑO Y DESARROLLO WEB SL | Socio Unico | 19/12/2018 | 05/03/2024 |
Pichel Gomez Marcos | Administrador Mancomunado | 19/12/2018 | 05/03/2024 |
Pichel Gomez Marcos | Liquidador | 05/03/2024 | 05/03/2024 |
Villagomez Cebrian Ricardo Javier | Apoderado | 10/11/2014 | 05/03/2024 |
Gandara Noya Martin | Administrador Mancomunado | 19/12/2018 | 22/05/2019 |
Villagomez Cebrian Carmen Maria Fatima | Administrador Unico | 27/10/2014 | 19/12/2018 |
ACTOS BORME DE WUALAPP APPMARKET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 156, S 8, H SC 47425, I/A 5 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 156, S 8, H SC 47425, I/A 5 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 156, S 8, H SC 47425, I/A 5 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 156, S 8, H SC 47425, I/A 5 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 156, S 8, H SC 47425, I/A 5 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 156, S 8, H SC 47425, I/A 4 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 156, S 8, H SC 47425, I/A 4 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-15
- VIA MARIA DE LOS ANGELES DE LA GANDARA S/N - PARCE (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 155, S 8, H SC 47425, I/A 3 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 155, S 8, H SC 47425, I/A 3 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 5º.- Capital social.- El capital social es de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS -32.500 euros-, representado y dividido en TREINTA Y DOS MIL QUINIENTAS PARTICIPACIONES SOCIALES de UN EURO -1 euro- de valor nominal cada una, iguales, indivisibles y acumulables Artículo de los estatutos: Artículo 3º.- Domicilio.- El domicilio de la sociedad se establece en Santiago de Compostela -A Coruña- Vía María de los Angeles de la Gándara, Parcela B2, Polígono Industrial del Tambre, C.P. 15.890. Por acuerdo del Organo de Administración podrá trasladarse dentro del
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 155, S 8, H SC 47425, I/A 3 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-15