DACOSTA BALBOA MARCOS
Informe ejecutivo de DACOSTA BALBOA MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DACOSTA BALBOA MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVBIT DISEÑO Y DESARROLLO WEB SL | Administrador Mancomunado | 01/10/2012 |
VINCULACIONES DE DACOSTA BALBOA MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DACOSTA BALBOA MARCOS
Empresa: WUALAPP APPMARKET SL
Liquidador
- Dacosta Balboa Marcos
- Pichel Gomez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 156, S 8, H SC 47425, I/A 5 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-15
Empresa: WUALAPP APPMARKET SL
Administrador Mancomunado
- Dacosta Balboa Marcos
- Pichel Gomez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 156, S 8, H SC 47425, I/A 5 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-15
Empresa: WUALAPP APPMARKET SL
Administrador Mancomunado
- Dacosta Balboa Marcos
- Pichel Gomez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 156, S 8, H SC 47425, I/A 4 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-15
Empresa: INVBIT DISEÑO Y DESARROLLO WEB SL
Administrador Mancomunado
- Dacosta Balboa Marcos
- Pichel Gomez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 19, S 8, H SC 46315, I/A 4 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-15
Empresa: WUALAPP APPMARKET SL
Administrador Mancomunado
- Dacosta Balboa Marcos
- Gandara Noya Martin
- Pichel Gomez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 155, S 8, H SC 47425, I/A 3 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-15
Empresa: INVENTANDO PROYECTOS SL
Liquidador Mancomunado
- Dacosta Balboa Marcos
- Gandara Noya Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 152, S 8, H SC 46869, I/A 2 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-15
Empresa: INVENTANDO PROYECTOS SL
Administrador Mancomunado
- Dacosta Balboa Marcos
- Gandara Noya Martin
- Gomez Fidalgo Diego
- Pichel Gomez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 152, S 8, H SC 46869, I/A 2 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-15
Empresa: INVBIT DISEÑO Y DESARROLLO WEB SL
Administrador Mancomunado
- Dacosta Balboa Marcos
- Gandara Noya Martin
- Pichel Gomez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 19, S 8, H SC 46315, I/A 2 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-15
Empresa: INVENTANDO PROYECTOS SL
Administrador Mancomunado
- Dacosta Balboa Marcos
- Gandara Noya Martin
- Gomez Fidalgo Diego
- Pichel Gomez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 150, S 8, H SC 46869, I/A 1 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-15
Empresa: INVBIT DISEÑO Y DESARROLLO WEB SL
Administrador Mancomunado
- Dacosta Balboa Marcos
- Gandara Noya Martin
- Gomez Fidalgo Diego
- Pichel Gomez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 17, S 8, H SC 46315, I/A 1 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-15
Información de DACOSTA BALBOA MARCOS
Mostramos los datos de DACOSTA BALBOA MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DACOSTA BALBOA MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos